DE ANDRES HEREDERO JAVIER CECILIO
Informe ejecutivo de DE ANDRES HEREDERO JAVIER CECILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE ANDRES HEREDERO JAVIER CECILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERICSSON NETWORK SERVICES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/10/2013 | 22/05/2018 |
ERICSSON ESPAÑA SA | Apoderado | 26/03/2012 | 14/05/2018 |
ERICSSON ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/11/2010 |
VINCULACIONES DE DE ANDRES HEREDERO JAVIER CECILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ANDRES HEREDERO JAVIER CECILIO
Empresa: ERICSSON NETWORK SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36222 , F 176, S 8, H M 514227, I/A 27 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-28
Empresa: ERICSSON ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35701 , F 37, S 8, H M 86329, I/A 172 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Empresa: ERICSSON NETWORK SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Andres Heredero Javier Cecilio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28562 , F 71, S 8, H M 514227, I/A 14 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
Empresa: ERICSSON ESPAÑA SA
Apoderado
- De Andres Heredero Javier Cecilio
- Eriksson Nils-reine
- Garcia Muñoz Federico
- Perez Sania Emilio Clemente
- Prieto Garcia Guillermo
- Toivo Arne-kristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25239 , F 103, S 8, H M 86329, I/A 152 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-28
Empresa: ERICSSON ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Andres Heredero Javier Cecilio
- Rahm John Magnus Gunnar
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25239 , F 95, S 8, H M 86329, I/A 146 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28
Información de DE ANDRES HEREDERO JAVIER CECILIO
Mostramos los datos de DE ANDRES HEREDERO JAVIER CECILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ANDRES HEREDERO JAVIER CECILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos