BARRETO FUEJO BEATRIZ
Informe ejecutivo de BARRETO FUEJO BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BARRETO FUEJO BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERICSSON NETWORK SERVICES SL | Apoderado Solidario | 04/10/2013 | 22/05/2018 |
ERICSSON NETWORK SERVICES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2010 | 22/05/2018 |
ERICSSON ESPAÑA SA | Apoderado | 14/05/2018 | |
ERICSSON ESPAÑA SA | Apoderado | 08/02/2010 | 14/05/2018 |
ERICSSON ESPAÑA SA | Apoderado | 25/11/2010 | 14/05/2018 |
OPTIMI SPAIN SL | Apoderado Solidario | 28/03/2011 | 10/06/2016 |
VINCULACIONES DE BARRETO FUEJO BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRETO FUEJO BEATRIZ
Empresa: ERICSSON NETWORK SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Barreto Fuejo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36222 , F 176, S 8, H M 514227, I/A 27 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-28
Empresa: ERICSSON ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Barreto Fuejo Beatriz
- Barreto Fuejo Beatriz
- De Andres Heredero Javier Cecilio
- Esteban Fernandez Alfonso
- Garcia Tomas Juan Carlos
- Garcia Velasco Monica Esther
- Salazar Juarez Jose Antonio
- Sanz Graña Irene
- Urban Gomez Rosendo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35701 , F 37, S 8, H M 86329, I/A 172 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Empresa: ERICSSON NETWORK SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Barreto Fuejo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28562 , F 74, S 8, H M 514227, I/A 15 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
Empresa: OPTIMI SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Barreto Fuejo Beatriz
- Barriuso Redondo Francisco Jose
- Colon Gaviño Eugenio
- Gerboles Rodriguez Silvia
- Gonzalo Mira Maria
- Martin Maganto Marta Maria
- Melero Tejedor Juan Manuel
- Muñoz Martin Javier
- Navarro Quijano Maria Noel
- Nieto Palomino Isidro
- Pardo Calvo Javier
- Prieto Garcia Guillermo
- Sanchez Martin Maria Jose
- Sanchez Villalta Alejandro
- Trapero Rojo Inmaculada
- Trapero Rojo Inmaculada
- Urban Gomez Rosendo
- Villalta Floran Manuel
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3667, L 2578, F 85, S 8, H MA 62296, I/A 11 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-29
Empresa: ERICSSON NETWORK SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barreto Fuejo Beatriz
- Callejo Clemente Arturo
- Garcia Quintela Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5023 , F 8, S 8, H SE 41444, I/A 35 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-41
Empresa: ERICSSON ESPAÑA SA
Apoderado
- Barreto Fuejo Beatriz
- Callejo Clemente Arturo
- Gomez De Gracia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25239 , F 95, S 8, H M 86329, I/A 146 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28
Empresa: ERICSSON ESPAÑA SA
Apoderado
- Barreto Fuejo Beatriz
- Pardo Calvo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25239 , F 90, S 8, H M 86329, I/A 142 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-28
Información de BARRETO FUEJO BEATRIZ
Mostramos los datos de BARRETO FUEJO BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRETO FUEJO BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos