DE ANDRES CONDE MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de DE ANDRES CONDE MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE ANDRES CONDE MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIZOMA INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 30/05/2024 | |
PAZO DE CONGRESOS DE VIGO SA | Consejero | 09/08/2011 |
VINCULACIONES DE DE ANDRES CONDE MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ANDRES CONDE MARIA DEL CARMEN
Empresa: RIZOMA INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- De Andres Conde Maria Del Carmen
- Rodriguez De Andres Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 718928, I/A 5 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: AGENSYND SL
Apoderado Solidario
- De Andres Conde Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29971 , F 103, S 8, H M 539344, I/A 7 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
Empresa: AGENSYND SL
Administrador Unico
- De Andres Conde Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29971 , F 103, S 8, H M 539344, I/A 6 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Empresa: AGENSYND SL
Administrador Unico
- De Andres Conde Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29971 , F 103, S 8, H M 539344, I/A 5 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-28
Empresa: LUSO GALAICA DE TRAVIESAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Blanco Lopez Alfredo
- Caixanova Invest S.C.R
- De Andres Conde Maria Del Carmen
- Galindo Moya German
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623 , F 34, S 8, H OR 8610, I/A 12 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-32
Empresa: AGENSY SYNDICATED AGENCIES SL
Apoderado Solidario
- De Andres Conde Maria Del Carmen
- Garcia Molina Fernando
- Rodriguez De Andres Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29971 , F 97, S 8, H M 539344, I/A 2 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
Empresa: PAZO DE CONGRESOS DE VIGO SA
Consejero
- Badias Albert Alfonso
- De Andres Conde Maria Del Carmen
- Gonzalez Ramos Fermin Jorge
- Rodriguez Avial Llardent Fernando
- Vazquez Sacristan Maria Victoria
- Zarrabeitia Unzueta Javier
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203, L 3203, F 9, S 8, H PO 40208, I/A 14 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-36
Empresa: PAZO DE CONGRESOS DE VIGO SA
Consejero
- De Andres Conde Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203, L 3203, F 9, S 8, H PO 40208, I/A 14 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-36
Consejero
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 106, S 8, H OR 9932, I/A 10 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-32
Información de DE ANDRES CONDE MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de DE ANDRES CONDE MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ANDRES CONDE MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos