SANTODOMINGO FOULQUIE IRIA
Informe ejecutivo de SANTODOMINGO FOULQUIE IRIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE SANTODOMINGO FOULQUIE IRIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVENTIUM CONSULTORIA DE PROYECTOS SL | Apoderado Mancomunado | 20/07/2022 | |
VIBARCO SL | Apoderado | 27/06/2017 | |
CIDADE TECNOLOXICA DE VIGO SA | Secretario No Consejero | 16/09/2015 | |
AUTOESTRADA DO SALNES SOCIEDADE CONCESIONARIA DA XUNTA DE GALICIA SA | Secretario | 22/10/2012 |
VINCULACIONES DE SANTODOMINGO FOULQUIE IRIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTODOMINGO FOULQUIE IRIA
Apoderado Mancomunado
- Carral Martinez Javier
- Delmas Costa Miguel
- Garcia-vilches Marin Ramon
- Gonzalez Martinez Jorge
- Rodriguez Agromayor Noemi
- Santodomingo Foulquie Iria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754 , F 185, S 8, H C 43308, I/A 26 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-15
Empresa: HELENA ACTIVOS LIQUIDOS SL
Representante
Secretario No Consejero
- Santodomingo Foulquie Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28343 , F 215, S 8, H M 369930, I/A 39 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Empresa: HELENA ACTIVOS LIQUIDOS SL
Secretario No Consejero
- Santodomingo Foulquie Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28343 , F 214, S 8, H M 369930, I/A 38 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28
Empresa: VIBARCO SL
Apoderado
- Santodomingo Foulquie Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505, L 3505, F 74, S 8, H PO 46920, I/A 21 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-36
Empresa: VINUM GALICIA SL
Consejero
Liquidador
Secretario
- Santodomingo Foulquie Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3514 , F 23, S 8, H C 51113, I/A 9 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-15
Empresa: FILMANOVA SL
Consejero
Secretario
- Santodomingo Foulquie Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804 , F 66, S 8, H C 23522, I/A 38 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-15
Empresa: CIDADE TECNOLOXICA DE VIGO SA
Secretario No Consejero
- Santodomingo Foulquie Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3354, L 3354, F 217, S 8, H PO 43578, I/A 23 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-36
Empresa: VINUM GALICIA SL
Consejero
Secretario
- Santodomingo Foulquie Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3514 , F 20, S 8, H C 51113, I/A 5 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-15
Empresa: NOVAMAB ASESOR REGISTRADO SA
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
- Santodomingo Foulquie Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3506, L 3506, F 116, S 8, H PO 46947, I/A 12 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-36
Empresa: AGUAS DE PANTICOSA SA
Secretario No Consejero
- Santodomingo Foulquie Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570 , F 47, S 8, H HU 2913, I/A 53 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-22
VER MAS ACTOS
Información de SANTODOMINGO FOULQUIE IRIA
Mostramos los datos de SANTODOMINGO FOULQUIE IRIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTODOMINGO FOULQUIE IRIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos