DAROCAS MARIN ESTELA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de DAROCAS MARIN ESTELA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DAROCAS MARIN ESTELA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE GESTION DEL SUELO Y DESARROLLO ECONOMICO DE NAVARRES SL | Apoderado | 24/09/2024 |
VINCULACIONES DE DAROCAS MARIN ESTELA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAROCAS MARIN ESTELA DEL CARMEN
Apoderado
- Darocas Marin Estela Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 143735, I/A 14 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-46
Consejero Delegado
- Darocas Marin Estela Del Carmen
Consejero
- Argente Martinez Federico
- Caballero Garcia Maria Teresa
- Darocas Marin Estela Del Carmen
- Ros Juan Damian
- Sanchis Ros Maria Carmen
Presidente
- Darocas Marin Estela Del Carmen
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 5, S 8, H V 143735, I/A 10 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-46
Consejero Delegado
- Darocas Marin Estela Del Carmen
Consejero
- Argente Martinez Federico
- Darocas Marin Estela Del Carmen
- Grau Castello Jose Ricardo
- Ros Juan Damian
- Sanchis Ros Maria Carmen
Presidente
- Darocas Marin Estela Del Carmen
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 4, S 8, H V 143735, I/A 6 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-46
Consejero Delegado
- Darocas Marin Estela Del Carmen
Consejero
- Argente Caballero Hector
- Argente Martinez Federico
- Darocas Marin Estela Del Carmen
- Ros Juan Damian
- Ubeda Guillen Salvador
Presidente
- Darocas Marin Estela Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 4, S 8, H V 143735, I/A 6 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-46
Consejero Delegado
- Darocas Marin Estela Del Carmen
Consejero
- Argente Caballero Hector
- Argente Martinez Federico
- Darocas Marin Estela Del Carmen
- Ros Juan Damian
- Ubeda Guillen Salvador
Presidente
- Darocas Marin Estela Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 4, S 8, H V 143735, I/A 5 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-46
Consejero Delegado
- Darocas Marin Estela Del Carmen
Consejero
- Argente Martinez Federico
- Caballero Garcia Teresa
- Darocas Marin Estela Del Carmen
- Olive Argente Francisco
- Tirado Peña Esteban Jesus
Presidente
- Darocas Marin Estela Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 4, S 8, H V 143735, I/A 5 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-46
Consejero Delegado
- Darocas Marin Estela Del Carmen
Consejero
- Argente Martinez Federico
- Caballero Garcia Teresa
- Darocas Marin Estela Del Carmen
- Olive Argente Francisco
- Tirado Peña Esteban Jesus
Presidente
- Darocas Marin Estela Del Carmen
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 2, S 8, H V 143735, I/A 2 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-46
Consejero
- Aparicio Calatayud Jose Juan
- Argente Martinez Federico
- Caballero Garcia Teresa
- Darocas Marin Estela Del Carmen
- Huesca Argente Vicente
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 2, S 8, H V 143735, I/A 2 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-46
Consejero
- Aparicio Calatayud Jose Juan
- Argente Martinez Federico
- Caballero Garcia Teresa
- Darocas Marin Estela Del Carmen
- Huesca Argente Vicente
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 1, S 8, H V 143735, I/A 1 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-46
Información de DAROCAS MARIN ESTELA DEL CARMEN
Mostramos los datos de DAROCAS MARIN ESTELA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAROCAS MARIN ESTELA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos