ARGENTE MARTINEZ FEDERICO
Informe ejecutivo de ARGENTE MARTINEZ FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARGENTE MARTINEZ FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE GESTION DEL SUELO Y DESARROLLO ECONOMICO DE NAVARRES SL | Apoderado | 20/03/2024 | |
SOCIEDAD DE GESTION DEL SUELO Y DESARROLLO ECONOMICO DE NAVARRES SL | Presidente | 12/09/2023 | |
SOCIEDAD DE GESTION DEL SUELO Y DESARROLLO ECONOMICO DE NAVARRES SL | Consejero | 12/09/2023 |
VINCULACIONES DE ARGENTE MARTINEZ FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARGENTE MARTINEZ FEDERICO
Apoderado
- Argente Martinez Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 14, S 8, H V 143735, I/A 11 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-46
Consejero
- Argente Martinez Federico
- Jordan Juan Olga
- Martinez Gomez Alvaro
- Martinez Lopez Sandra
- Sanchis Ros Maria Carmen
Presidente
- Argente Martinez Federico
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 5, S 8, H V 143735, I/A 10 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-46
Consejero Delegado
Consejero
- Argente Martinez Federico
- Caballero Garcia Maria Teresa
- Darocas Marin Estela Del Carmen
- Ros Juan Damian
- Sanchis Ros Maria Carmen
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 5, S 8, H V 143735, I/A 10 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-46
Consejero Delegado
Consejero
- Argente Martinez Federico
- Darocas Marin Estela Del Carmen
- Grau Castello Jose Ricardo
- Ros Juan Damian
- Sanchis Ros Maria Carmen
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 4, S 8, H V 143735, I/A 6 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-46
Consejero Delegado
Consejero
- Argente Caballero Hector
- Argente Martinez Federico
- Darocas Marin Estela Del Carmen
- Ros Juan Damian
- Ubeda Guillen Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 4, S 8, H V 143735, I/A 6 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-46
Consejero Delegado
Consejero
- Argente Caballero Hector
- Argente Martinez Federico
- Darocas Marin Estela Del Carmen
- Ros Juan Damian
- Ubeda Guillen Salvador
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 4, S 8, H V 143735, I/A 5 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-46
Consejero Delegado
Consejero
- Argente Martinez Federico
- Caballero Garcia Teresa
- Darocas Marin Estela Del Carmen
- Olive Argente Francisco
- Tirado Peña Esteban Jesus
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 4, S 8, H V 143735, I/A 5 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-46
Consejero Delegado
Consejero
- Argente Martinez Federico
- Caballero Garcia Teresa
- Darocas Marin Estela Del Carmen
- Olive Argente Francisco
- Tirado Peña Esteban Jesus
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 2, S 8, H V 143735, I/A 2 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-46
Consejero
- Aparicio Calatayud Jose Juan
- Argente Martinez Federico
- Caballero Garcia Teresa
- Darocas Marin Estela Del Carmen
- Huesca Argente Vicente
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 2, S 8, H V 143735, I/A 2 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-46
Consejero
- Aparicio Calatayud Jose Juan
- Argente Martinez Federico
- Caballero Garcia Teresa
- Darocas Marin Estela Del Carmen
- Huesca Argente Vicente
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 1, S 8, H V 143735, I/A 1 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-46
Información de ARGENTE MARTINEZ FEDERICO
Mostramos los datos de ARGENTE MARTINEZ FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARGENTE MARTINEZ FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos