DAÑOBEITIA CANALES PEDRO
Informe ejecutivo de DAÑOBEITIA CANALES PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE DAÑOBEITIA CANALES PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Director General | 09/06/2014 | |
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Consejero | 05/06/2013 | 09/06/2014 |
DEUTSCHE ZURICH PENSIONES ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA | Consejero | 06/02/2013 | 21/05/2014 |
CYNARA DE INVERSIONES SICAV | Consejero | 09/04/2014 | |
INVERSIONES EUROMAR SICAV | Secretario | 05/05/2010 | 18/11/2010 |
INVERSIONES EUROMAR SICAV | Consejero | 05/05/2010 | 18/11/2010 |
INVERCOMPI SICAV | Consejero | 12/11/2010 | 17/11/2010 |
INVERCOMPI SICAV | Secretario | 12/11/2010 | 17/11/2010 |
ALAMEDA DE VALORES SL | Secretario No Consejero | 23/07/2009 | |
TITULOS IMBACA S.I.M.C.A.V. SA | Consejero | 19/12/2008 | 12/02/2009 |
VINCULACIONES DE DAÑOBEITIA CANALES PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAÑOBEITIA CANALES PEDRO
Empresa: DWS INVESTMENTS-SPAIN-SGIIC SA
Consejero
- Dañobeitia Canales Pedro
Director General
- Dañobeitia Canales Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25011 , F 224, S 8, H M 20301, I/A 96 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-28
Consejero
- Dañobeitia Canales Pedro
- Oliver Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40911 , F 39, S 8, H B 174464, I/A 101 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-08
Empresa: CYNARA DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Dañobeitia Canales Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15572 , F 169, S 8, H M 262130, I/A 22 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-28
Empresa: DWS INVESTMENTS-SPAIN-SGIIC SA
Consejero
- Dañobeitia Canales Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25011 , F 222, S 8, H M 20301, I/A 91 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-28
Consejero
- Badrinas Pilon Luis
- Calbet Barrobes Jorge
- Dañobeitia Canales Pedro
- Lopez Zaballos Julian
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40911 , F 37, S 8, H B 174464, I/A 94 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-08
Empresa: INVERSIONES EUROMAR SICAV
Consejero
- Dañobeitia Canales Pedro
- Medina Aznar Jorge
- Piñera Pons Ramiro
- Piñera Pons Ramiro
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Dañobeitia Canales Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24607 , F 212, S 8, H M 263082, I/A 25 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-28
Empresa: INVERCOMPI SICAV
Auditor
Consejero
- Dañobeitia Canales Pedro
- Medina Aznar Jorge
- Piñera Pons Ramiro
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Dañobeitia Canales Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15165 , F 79, S 8, H M 253594, I/A 14 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-28
Empresa: INVERCOMPI SICAV
Presidente
Secretario
- Dañobeitia Canales Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15165 , F 79, S 8, H M 253594, I/A 12 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-28
Empresa: INVERCOMPI SICAV
Consejero
- Dañobeitia Canales Pedro
- Medina Aznar Jorge
- Piñera Pons Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15165 , F 79, S 8, H M 253594, I/A 11 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-28
Empresa: INVERSIONES EUROMAR SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Dañobeitia Canales Pedro
- Medina Aznar Jorge
- Mesa Ferrer Jose Rafael
Presidente
Secretario
- Dañobeitia Canales Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24607 , F 211, S 8, H M 263082, I/A 23 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-28
VER MAS ACTOS
Información de DAÑOBEITIA CANALES PEDRO
Mostramos los datos de DAÑOBEITIA CANALES PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAÑOBEITIA CANALES PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos