CYNARA DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 71
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CYNARA DE INVERSIONES SICAV
Página Web www.dws.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CYNARA DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CYNARA DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 04/05/2021 | 01/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 20/08/2018 | 01/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/08/2021 | 01/02/2023 |
Diaz Chimeno Pedro Pablo | Secretario No Consejero | 20/05/2010 | 01/02/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Secretario No Consejero | 22/04/2021 | 01/02/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Apoderado | 09/05/2022 | 01/02/2023 |
Garay Guerra Alvaro | Consejero | 18/09/2015 | 01/02/2023 |
Garay Guerra Javier | Consejero | 18/09/2015 | 01/02/2023 |
Garay Ibargaray Juan Carlos | Presidente | 18/09/2015 | 01/02/2023 |
Garay Ibargaray Juan Carlos | Consejero | 18/09/2015 | 01/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CYNARA DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 99, S 8, H M 262130, I/A 33 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 99, S 8, H M 262130, I/A 33 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 99, S 8, H M 262130, I/A 33 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 99, S 8, H M 262130, I/A 33 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Auditor
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 99, S 8, H M 262130, I/A 33 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 99, S 8, H M 262130, I/A 32 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 99, S 8, H M 262130, I/A 31 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Auditor
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 99, S 8, H M 262130, I/A 31 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 1º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 98, S 8, H M 262130, I/A 30 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37884 , F 98, S 8, H M 262130, I/A 30 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-28