CUESTA TENORIO JESUS MARIA
Informe ejecutivo de CUESTA TENORIO JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUESTA TENORIO JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEFI ADMINISTRACION Y ASESORIA SL | Administrador Unico | 02/01/2019 | 04/02/2022 |
INGENIERIA Y GESTION DE COMUNICACIONES ICTEL SL | Administrador Mancomunado | 19/01/2022 |
VINCULACIONES DE CUESTA TENORIO JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUESTA TENORIO JESUS MARIA
Empresa: AEFI ADMINISTRACION Y ASESORIA SL
Administrador Unico
- Cuesta Tenorio Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21011 , F 104, S 8, H M 372698, I/A 3 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-28
Administrador Mancomunado
- Cuesta Tenorio Jesus Maria
- Moreno Huertas Julio
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14321 , F 20, S 8, H M 236271, I/A 2 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Empresa: AEFI ADMINISTRACION Y ASESORIA SL
Administrador Unico
- Cuesta Tenorio Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21011 , F 104, S 8, H M 372698, I/A 2 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-28
Información de CUESTA TENORIO JESUS MARIA
Mostramos los datos de CUESTA TENORIO JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUESTA TENORIO JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos