CUESTA SIERRA MARINA
Informe ejecutivo de CUESTA SIERRA MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CUESTA SIERRA MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEFI ADMINISTRACION Y ASESORIA SL | Liquidador | 04/02/2022 | 04/02/2022 |
DENIS PELUQUEROS SL | Liquidador | 25/01/2022 | 25/01/2022 |
INGENIERIA Y GESTION DE COMUNICACIONES ICTEL SL | Liquidador | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
TELAGP DE SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 13/03/2019 | 22/08/2019 |
TELAGP DE SERVICIOS SL | Liquidador | 22/08/2019 | 22/08/2019 |
AEFI ADMINISTRACION Y ASESORIA SL | Administrador Unico | 02/01/2019 | |
GESTION Y MARKETING SOCIEDADES COMERCIALES AGRUPADAS DE REPARTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MADE IN ITALY SL | Socio Unico | 02/11/2009 | 08/09/2010 |
GESTION Y MARKETING SOCIEDADES COMERCIALES AGRUPADAS DE REPARTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MADE IN ITALY SL | Administrador Unico | 02/11/2009 | 08/09/2010 |
VINCULACIONES DE CUESTA SIERRA MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUESTA SIERRA MARINA
Empresa: AEFI ADMINISTRACION Y ASESORIA SL
Liquidador
- Cuesta Sierra Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21011 , F 104, S 8, H M 372698, I/A 3 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-28
Empresa: DENIS PELUQUEROS SL
Liquidador
- Cuesta Sierra Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568 , F 35, S 8, H M 12444, I/A 7 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-28
Liquidador
- Cuesta Sierra Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14321 , F 20, S 8, H M 236271, I/A 2 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Administrador Mancomunado
Liquidador
- Cuesta Sierra Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14321 , F 20, S 8, H M 236271, I/A 2 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Empresa: TELAGP DE SERVICIOS SL
Liquidador
- Cuesta Sierra Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19692 , F 143, S 8, H M 346448, I/A 5 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-28
Empresa: TELAGP DE SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Cuesta Sierra Marina
- Gonzalez Ajates Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19692 , F 143, S 8, H M 346448, I/A 5 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-28
Empresa: TELAGP DE SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Cuesta Sierra Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19692 , F 143, S 8, H M 346448, I/A 4 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Empresa: AEFI ADMINISTRACION Y ASESORIA SL
Administrador Unico
- Cuesta Sierra Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21011 , F 104, S 8, H M 372698, I/A 2 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-28
Administrador Unico
- Cuesta Sierra Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27141 , F 19, S 8, H M 488956, I/A 2 (08/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-28
Administrador Unico
- Cuesta Sierra Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27141 , F 17, S 8, H M 488956, I/A 1 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-28
VER MAS ACTOS
Información de CUESTA SIERRA MARINA
Mostramos los datos de CUESTA SIERRA MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUESTA SIERRA MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos