CUARTERO PACHECO CARMEN
Informe ejecutivo de CUARTERO PACHECO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CUARTERO PACHECO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TVHORADADA MAR MENOR SL | Administrador Mancomunado | 22/01/2013 | 10/12/2018 |
INTERNET VEGA BAJA SL | Administrador Mancomunado | 22/01/2013 | 22/11/2018 |
TVHORADADA MULTIMEDIA SL | Administrador Mancomunado | 24/01/2013 | 22/11/2018 |
VINCULACIONES DE CUARTERO PACHECO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUARTERO PACHECO CARMEN
Empresa: TVHORADADA MAR MENOR SL
Administrador Mancomunado
- Cuartero Pacheco Carmen
- De Gea Perez Ana Jose
- Pic Cuartero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 196, S 8, H MU 80912, I/A 4 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-30
Empresa: TVHORADADA MULTIMEDIA SL
Administrador Mancomunado
- Cuartero Pacheco Carmen
- De Gea Perez Ana Jose
- Francisco David Gea Perez
- Pic Cuartero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 189, S 8, H MU 80911, I/A 3 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-30
Empresa: INTERNET VEGA BAJA SL
Administrador Mancomunado
- Cuartero Pacheco Carmen
- De Gea Perez Ana Jose
- Francisco David Gea Perez
- Pic Cuartero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 200, S 8, H MU 80913, I/A 3 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-30
Empresa: TVHORADADA MULTIMEDIA SL
Administrador Mancomunado
- Cuartero Pacheco Carmen
- De Gea Perez Ana Jose
- Gea Perez Francisco David
- Pic Cuartero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 147, S 8, H A 121609, I/A 3 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-03
Empresa: INTERNET VEGA BAJA SL
Administrador Mancomunado
- Cuartero Pacheco Carmen
- De Gea Perez Ana Jose
- Gea Perez Francisco David
- Pic Cuartero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 21, S 8, H A 127739, I/A 2 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-03
Empresa: TVHORADADA MAR MENOR SL
Administrador Mancomunado
- Cuartero Pacheco Carmen
- De Gea Perez Ana Jose
- Gea Perez Francisco David
- Pic Cuartero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3491 , F 184, S 8, H A 123483, I/A 2 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-03
Información de CUARTERO PACHECO CARMEN
Mostramos los datos de CUARTERO PACHECO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUARTERO PACHECO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos