TVHORADADA MAR MENOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Rio Borines, 58
Código Postal 30710
Municipio Los Alcázares
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social TVHORADADA MAR MENOR SL
CIF B54522404
Capital Social 7000.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 06/10/2010
Página Web www.tvhoradada.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AVATEL CAPITAL SL
VINCULACIONES DE TVHORADADA MAR MENOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TVHORADADA MAR MENOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVATEL CAPITAL SL | Socio Unico | 10/12/2018 | 13/01/2020 |
Gea Perez Francisco David | Administrador Mancomunado | 22/01/2013 | 13/01/2020 |
Jordi Alvinya Rovira | Apoderado Solidario | 22/05/2019 | 13/01/2020 |
Jordi Alvinya Rovira | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/12/2018 | 13/01/2020 |
Jose Ignacio Aguirre Alvarez | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/12/2018 | 13/01/2020 |
Jose Ignacio Aguirre Alvarez | Administrador Mancomunado | 26/07/2019 | 13/01/2020 |
Josep Antoni Ambatlle Martin | Administrador Mancomunado | 22/05/2019 | 13/01/2020 |
Josep Antoni Ambatlle Martin | Apoderado Solidario | 22/05/2019 | 13/01/2020 |
Jordi Alvinya Rovira | Administrador Mancomunado | 22/05/2019 | 26/07/2019 |
AVATEL CAPITAL SL | Administrador Unico | 10/12/2018 | 22/05/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TVHORADADA MAR MENOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 199, S 8, H MU 80912, I/A 11 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 199, S 8, H MU 80912, I/A 11 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-30
- Sociedades absorbidas: INTERNET GUARDAMAR SL
- Sociedades absorbidas: INTERNET VEGA BAJA SL
- Sociedades absorbidas: INTERNET ALMERIA SL
- Sociedades absorbidas: GRUPO TVHORADADA SL
- Sociedades absorbidas: BITEL BIGASTRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 198, S 8, H MU 80912, I/A 10 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 198, S 8, H MU 80912, I/A 9 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 198, S 8, H MU 80912, I/A 9 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-30
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 197, S 8, H MU 80912, I/A 8 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 197, S 8, H MU 80912, I/A 7 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 197, S 8, H MU 80912, I/A 7 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 197, S 8, H MU 80912, I/A 7 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 196, S 8, H MU 80912, I/A 5 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-30