CRUZ ESPINO MONTSERRAT AGUSTINA
Informe ejecutivo de CRUZ ESPINO MONTSERRAT AGUSTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CRUZ ESPINO MONTSERRAT AGUSTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARGOPACK EXPRESS SA | Administrador Concursal | 11/01/2023 | |
ZEMIRTO SL | Administrador Concursal | 10/06/2015 |
VINCULACIONES DE CRUZ ESPINO MONTSERRAT AGUSTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ ESPINO MONTSERRAT AGUSTINA
Empresa: CARGOPACK EXPRESS SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CARGOPACK EXPRESS SA
Nif:A35070663
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Juez / Ponente:CARLOS VIELBA ESCOBAR
Fecha de Resolución:02/06/2022
Número Procedimiento Concursal:189/22
Datos Registrales:
Tomo:
2020
Libro:
0
Folio:
114
Hoja:
8-3488
Inscripción:
60
Fecha Inscripción11/01/2023
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 114, S 8, H GC 3488, I/A 60 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-35
Empresa: ZEMIRTO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ZEMIRTO SL
Nif:B35554161
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Cruz Espino Montserrat Agustina GASSO AUDITORES SL ANA TIESTOS NARANJO ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:TOMAS LUIS MARTIN RODRIGUEZ
Fecha de Resolución:31/07/2009
Número Procedimiento Concursal:36/2009
Datos Registrales:
Tomo:
1440
Libro:
0
Folio:
46
Hoja:
8-21556
Inscripción:
8
Fecha Inscripción10/06/2015
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 46, S 8, H GC 21556, I/A 8 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-35
Empresa: PROMOVITA SL
Liquidador
- Cruz Espino Montserrat Agustina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1710 , F 8, S 8, H GC 32818, I/A 2 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-35
Empresa: PROMOVITA SL
Administrador Unico
- Cruz Espino Montserrat Agustina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1710 , F 8, S 8, H GC 32818, I/A 2 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-35
Información de CRUZ ESPINO MONTSERRAT AGUSTINA
Mostramos los datos de CRUZ ESPINO MONTSERRAT AGUSTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ ESPINO MONTSERRAT AGUSTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos