CRUCES LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de CRUCES LOPEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE CRUCES LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECNOR SA | Apoderado Solidario | 31/01/2024 | |
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA | Apoderado Solidario | 21/12/2023 | |
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA | Apoderado Solidario | 14/06/2023 | |
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA | Administrador Solidario | 22/07/2021 | |
ELECNOR SA | Apoderado | 19/02/2019 | |
ELECNOR SA | Apoderado | 04/06/2018 | |
ELECNOR SA | Apoderado Mancomunado | 14/08/2017 | |
TEYTEL SL | Consejero | 22/02/2011 | |
TEYTEL SL | Presidente | 22/02/2011 | |
HIDROAMBIENTE SA | Apoderado | 13/07/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CRUCES LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUCES LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: ELECNOR SA
Apoderado Solidario
- Arrola Gonzalez Alexander
- Cruces Lopez Francisco Javier
- Mugica Santibañez Paula
- Rodriguez Rincon David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36477 , F 116, S 8, H M 5418, I/A 947 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
Empresa: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA
Apoderado Solidario
- Alcibar Villa Luis
- Arrola Gonzalez Alexander
- Cruces Lopez Francisco Javier
- Mugica Santibañez Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43648 , F 77, S 8, H M 5243, I/A 212 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Empresa: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA
Apoderado Solidario
- Arrola Gonzalez Alexander
- Cruces Lopez Francisco Javier
- Mugica Santibañez Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43648 , F 74, S 8, H M 5243, I/A 204 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: DIOXIPE SOLAR SL
Apoderado Mancomunado
- Azaola Arteche Fernando
- Azaola Arteche Fernando
- Azaola Arteche Fernando
- Castellanos Ybarra Alfonso
- Castellanos Ybarra Alfonso
- Castellanos Ybarra Alfonso
- Cruces Lopez Francisco Javier
- Cruces Lopez Francisco Javier
- Cruces Lopez Francisco Javier
- De Vicente Y De Andres Almudena
- De Vicente Y De Andres Almudena
- De Vicente Y De Andres Almudena
- Fernandez Fernandez Roberto
- Fernandez Fernandez Roberto
- Martin De Bustamante Vega Rafael
- Martin De Bustamante Vega Rafael
- Martin De Bustamante Vega Rafael
- Ramos Sola Alvaro
- Rojas Ramon-laca Sara
- Rojas Ramon-laca Sara
- Rojas Ramon-laca Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33035 , F 50, S 8, H M 428515, I/A 27 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Empresa: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA
Administrador Solidario
- Cruces Lopez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42015 , F 185, S 8, H M 5243, I/A 105 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3314 , F 199, S 8, H Z 39899, I/A 12 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-50
Empresa: ELECNOR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cruces Lopez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36477 , F 31, S 8, H M 5418, I/A 829 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
Empresa: ELECNOR SA
Apoderado
- Cruces Lopez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36477 , F 29, S 8, H M 5418, I/A 821 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
Empresa: EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA
Administrador Solidario
- Cruces Lopez Francisco Javier
- Franco Bilbao Jose Miguel
- Prado Rey-baltar Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3973 , F 67, S 8, H Z 2852, I/A 112 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-50
Empresa: ELECNOR SA
Apoderado
- Alcibar Villa Luis
- Castellanos Ybarra Alfonso
- Cruces Lopez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36477 , F 16, S 8, H M 5418, I/A 793 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-28
VER MAS ACTOS
Información de CRUCES LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de CRUCES LOPEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUCES LOPEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos