COSTAS MANZANARES CARLOS MANUEL
Informe ejecutivo de COSTAS MANZANARES CARLOS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 49
Empresas activas: 47
Cargos inactivos: 37
Empresas inactivas: 32
CARGOS DE COSTAS MANZANARES CARLOS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLANISI SA | Auditor | 17/09/2024 | |
ALMACENES FERRAGUT SL | Auditor Suplente | 16/08/2023 | |
AGRORAIROS VETERINARIA SL | Administrador Concursal | 24/04/2023 | |
ESTETIC BRONCESOL SL | Administrador Concursal | 14/11/2022 | |
LUGANIA INVERSIONES SL | Administrador Concursal | 29/07/2022 | |
COMERCIAL RAFAEL SL | Auditor Suplente | 07/07/2022 | |
ARIAS Y COELLO SL | Auditor | 27/05/2022 | |
COSTAS LEGAL AUDIT SL | Administrador Unico | 04/04/2022 | |
TRANSFORMACIONES AGRARIAS ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO SL | Auditor Suplente | 01/04/2022 | |
ENERXIA GALEGA MAIS SL | Auditor | 18/02/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE COSTAS MANZANARES CARLOS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTAS MANZANARES CARLOS MANUEL
Empresa: PLANISI SA
Auditor
- Costas Manzanares Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 8768, I/A 31 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-07
Empresa: CEMAR ALIMENTACION SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CEMAR ALIMENTACION SL
Nif:B27019603
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:MERCANTIL DE LUGO
Número:2
Juez / Ponente:ANGELA GALVAN GALLEGOS
Fecha de Resolución:25/09/2012
Número Procedimiento Concursal:1025/2012
Datos Registrales:
Tomo:
0
Libro:
0
Folio:
0
Hoja:
8-2389
Inscripción:
23
Fecha Inscripción25/06/2024
Registro:Registro Mercantil de Lugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 2389, I/A 23 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-27
Empresa: QUALITY CENTER SL
Auditor Suplente
- Costas Manzanares Carlos Manuel
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 28992, I/A 9 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-07
Empresa: DMANAN CORPORACION EMPRESARIAL SL
Auditor Suplente
- Costas Manzanares Carlos Manuel
Auditor Suplente de Cuentas Consolidado
Auditor
- Costas Manzanares Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 64, S 8, H LU 10130, I/A 27 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-27
Empresa: FRUTAS LUGO SL
Auditor Suplente
Auditor
- Costas Manzanares Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 222, S 8, H LU 2114, I/A 9 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-27
Empresa: HORIZONTE AUDITORES SLP
Administrador Solidario
- Alvarez Fernandez Jose Angel
- Costas Manzanares Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 118, S 8, H LU 16957, I/A 3 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-27
Empresa: EXPLOTACIONES VIVEIRO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EXPLOTACIONES VIVEIRO SL
Nif:B27446061
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 2 DE LUGO
Juez / Ponente:AURELIA BELLO FERNANDEZ
Fecha de Resolución:11/02/2021
Número Procedimiento Concursal:267/2021
Datos Registrales:
Tomo:
453
Libro:
0
Folio:
152
Hoja:
8-17046
Inscripción:
3
Fecha Inscripción18/10/2023
Registro:Registro Mercantil de Lugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 152, S 8, H LU 17046, I/A 3 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-27
Empresa: ALMACENES FERRAGUT SL
Auditor Suplente
- Costas Manzanares Carlos Manuel
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1383 , F 14, S 8, H PM 23906, I/A 11 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-07
Empresa: IMPORTACIONES CARREIRA SL
Auditor Suplente
- Costas Manzanares Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 312 , F 157, S 8, H LU 8873, I/A 7 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-27
Empresa: DMANAN CORPORACION EMPRESARIAL SL
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor Suplente
- Costas Manzanares Carlos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 64, S 8, H LU 10130, I/A 26 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-27
VER MAS ACTOS
Información de COSTAS MANZANARES CARLOS MANUEL
Mostramos los datos de COSTAS MANZANARES CARLOS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTAS MANZANARES CARLOS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos