COSTA BOTEY JOSE MARIA
Informe ejecutivo de COSTA BOTEY JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COSTA BOTEY JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALBIN CROSS SL | Administrador Unico | 14/11/2017 | |
BELDIANSA SL | Administrador Unico | 22/02/2017 | |
AUGUSTO BELLINI SL | Administrador Solidario | 17/06/2014 |
VINCULACIONES DE COSTA BOTEY JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTA BOTEY JOSE MARIA
Empresa: BALBIN CROSS SL
Administrador Unico
- Costa Botey Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46101 , F 110, S 8, H B 509509, I/A 2 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-08
Empresa: BELDIANSA SL
Administrador Unico
- Costa Botey Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43843 , F 150, S 8, H B 439999, I/A 3 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
Empresa: AUGUSTO BELLINI SL
Administrador Solidario
- Costa Botey Jose Maria
- Costa Botey Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21680 , F 31, S 8, H B 26363, I/A 13 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-08
Empresa: EDIFICACIONES CATALANAS SA
Apoderado
- Biosca Gomez De Tejada Ferran
- Costa Botey Jose Maria
- Faixat Botey Enric
- Goula Botey Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43122 , F 74, S 8, H B 75436, I/A 42 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-08
Empresa: EDIFICACIONES CATALANAS SA
Consejero
- Costa Botey Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34575 , F 140, S 8, H B 75436, I/A 38 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-08
Empresa: BIOSCA Y BOTEY SL
Consejero
- Costa Botey Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41486 , F 81, S 8, H B 369823, I/A 7 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Información de COSTA BOTEY JOSE MARIA
Mostramos los datos de COSTA BOTEY JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTA BOTEY JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos