EDIFICACIONES CATALANAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social CL BENET I MATEU Num.40 P.BA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social EDIFICACIONES CATALANAS SA
CIF A08055956
Capital Social 218836.12 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EDIFICACIONES CATALANAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDIFICACIONES CATALANAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Biosca Gomez De Tejada Ferran | Apoderado | 24/07/2012 | 26/02/2021 |
Daniel Gonzalbez Jose | Apoderado | 24/07/2012 | 26/02/2021 |
Faixat Botey Enric | Consejero | 02/05/2012 | 26/02/2021 |
Faixat Botey Enric | Apoderado | 24/07/2012 | 26/02/2021 |
Faixat Botey Enric | Apoderado Solidario | 13/02/2020 | 26/02/2021 |
Faixat Botey Enric | Consejero | 26/09/2019 | 26/02/2021 |
Faixat Botey Enric | Liquidador | 26/02/2021 | 26/02/2021 |
Gonzalbez Morgaez Jose Daniel | Consejero | 02/05/2012 | 26/02/2021 |
Gonzalbez Morgaez Jose Daniel | Consejero | 26/09/2019 | 26/02/2021 |
Gonzalbez Morgaez Jose Daniel | Liquidador | 26/02/2021 | 26/02/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EDIFICACIONES CATALANAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43426 , F 206, S 8, H B 75436, I/A 51 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43426 , F 206, S 8, H B 75436, I/A 51 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-08
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43426 , F 206, S 8, H B 75436, I/A 51 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-08
- Otras modificaciones estatutarias: SUPRESION Y ADICION DE UN PARRAFO AL ARTICULO 12 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43426 , F 205, S 8, H B 75436, I/A 50 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43426 , F 205, S 8, H B 75436, I/A 49 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43426 , F 205, S 8, H B 75436, I/A 48 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 12.- ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43122 , F 80, S 8, H B 75436, I/A 47 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43122 , F 80, S 8, H B 75436, I/A 47 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43122 , F 80, S 8, H B 75436, I/A 46 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43122 , F 80, S 8, H B 75436, I/A 46 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08