COSQUER ALEXANDRE FRANCIS GERARD
Informe ejecutivo de COSQUER ALEXANDRE FRANCIS GERARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COSQUER ALEXANDRE FRANCIS GERARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENGIE ESPAÑA RENOVABLES SL | Consejero | 26/06/2024 | |
ENGIE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/02/2023 | |
ENGIE ESPAÑA SL | Apoderado | 21/09/2021 |
VINCULACIONES DE COSQUER ALEXANDRE FRANCIS GERARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSQUER ALEXANDRE FRANCIS GERARD
Empresa: ENGIE ESPAÑA RENOVABLES SL
Consejero
- Cosquer Alexandre Francis Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756276, I/A 11 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Empresa: ENGIE ESPAÑA SL
Consejero
- Cosquer Alexandre Francis Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35074 , F 162, S 8, H M 246057, I/A 182 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-28
Empresa: ENGIE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Archilla Pertierra Belen
- Chatain Pierre
- Cisneros Alonso Raquel
- Cosquer Alexandre Francis Gerard
- Courrieu Olivier
- Fernandez Alonso Daniel
- Garcia Rodriguez Valentin
- Hervas Zurita Montserrat
- Malcorps Nicolas Dominique M
- Ordoñez Solis Loreto
- Paiva Vanessa
- Sanz Fernandez Angel
- Silveira Relanzon Juan
- Sotomayor Nuñez Sara
- Val Allue Sergio
- Zahonero Carrasco Paloma
Apoderado Mancomunado
- Baldrich O'farrell Rodolfo Wenceslao
- Ballus Codina Francesc
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Chicioreanu Marius
- Estevez Solis Ricardo
- Garcia Gonzalez Veronica
- Gillard Yann
- Gomez Ruiz Isabel
- Gonzalez Angulo Fernando
- Gonzalez Barrio Raul
- Guerrero Aguado Concepcion
- Kurcaloglu Dinc Berk
- Olea Vizmanos Amparo
- Pascual Velazquez Alfonso
- Robles Sanchez Alvaro
- Rosado Serrano Marco Antonio
- Saenz Berruga Ignacio
- Torres Bustos Vicente
- Vera Gavilan Pablo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35074 , F 159, S 8, H M 246057, I/A 178 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Empresa: ENGIE ESPAÑA SL
Apoderado
- Archilla Pertierra Belen
- Chatain Pierre
- Cisneros Alonso Raquel
- Cosquer Alexandre Francis Gerard
- De La Orden Glaria Felix Francisco
- Del Castillo Cabanas Paula
- Dominguez Fernando Tomas
- Escolar Cocera Alberto
- Fernandez Alonso Daniel
- Fuentes Coso Fidel Antonio
- Garcia Gonzalez Veronica
- Garcia Gracia Maria Isabel
- Garcia Rodriguez Valentin
- Gomez Ruiz Isabel
- Gonzalez Barrio Raul
- Gonzalez Robleda Elena
- Hervas Zurita Montserrat
- Jacolin Etienne Jacques Andre
- Marti Egea Angel
- Mendez Delgado Erica
- Muñoz Seco Patricia Pilar
- Negueruela Samaniego Eduardo Gregorio
- Nieto Gutierrez Julio Cesar
- Olea Vizmanos Amparo
- Olivares Herraiz Maria Concepcion
- Ordoñez Solis Loreto
- Paiva Vanessa
- Pascual Velazquez Alfonso
- Penichet Prado Patricia
- Roldan Perez Juan Jose
- Sanz Fernandez Angel
- Silveira Relanzon Juan
- Sotomayor Nuñez Sara
- Torres Bustos Vicente
- Zahonero Carrasco Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35074 , F 147, S 8, H M 246057, I/A 167 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-28
Empresa: ENGIE ESPAÑA SL
Consejero
- Cosquer Alexandre Francis Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35074 , F 139, S 8, H M 246057, I/A 158 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Información de COSQUER ALEXANDRE FRANCIS GERARD
Mostramos los datos de COSQUER ALEXANDRE FRANCIS GERARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSQUER ALEXANDRE FRANCIS GERARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos