CHATAIN PIERRE
Informe ejecutivo de CHATAIN PIERRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHATAIN PIERRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENGIE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/02/2023 | |
ENGIE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 10/05/2022 | |
ENGIE ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 10/05/2022 | |
ENGIE CARTAGENA SL | Apoderado | 03/03/2022 | |
ENGIE ESPAÑA SL | Apoderado | 21/09/2021 |
VINCULACIONES DE CHATAIN PIERRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHATAIN PIERRE
Empresa: ENGIE CASTELNOU SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Badillo Serrano Antonio
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Broos Wim Isabella
- Cirac Carrion Alejandro
- Dhooghe Geert Gerard Clementine
- Donolo Giovanni
- Fernandez Alonso Daniel
- Fernandez De Castro Cristina
- Fraguas Cortes Miguel Angel
- Gonzalez Pilar Maria Paz
- Gonzalo Plou Oscar-luis
- Hervas Zurita Montserrat
- Joly Alexandre Marc
- Lasala Esteban Cristina
- Muñoz Redondo Vanesa
- Nieto Gutierrez Julio Cesar
- Pascual Velazquez Alfonso
- Peleato Martin Carlos
- Perez Martin Maria Pilar
- Peromingo Palomares Elena
- Puyal Torras Xavier
- Rey Romero Silvia
- Santos Montero Miguel Angel
- Tremps Salvo Carlos
- Valle Gutierrez Leopoldo Jose
- Vangderberghe Henk Andre
Apoderado
- Chatain Pierre
- Paiva Gutierrez Vanessa
- Peleato Martin Carlos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43901 , F 32, S 8, H M 243879, I/A 96 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Empresa: ENGIE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Archilla Pertierra Belen
- Chatain Pierre
- Cisneros Alonso Raquel
- Cosquer Alexandre Francis Gerard
- Courrieu Olivier
- Fernandez Alonso Daniel
- Garcia Rodriguez Valentin
- Hervas Zurita Montserrat
- Malcorps Nicolas Dominique M
- Ordoñez Solis Loreto
- Paiva Vanessa
- Sanz Fernandez Angel
- Silveira Relanzon Juan
- Sotomayor Nuñez Sara
- Val Allue Sergio
- Zahonero Carrasco Paloma
Apoderado Mancomunado
- Baldrich O'farrell Rodolfo Wenceslao
- Ballus Codina Francesc
- Bascones Perez-fragero Miguel
- Chicioreanu Marius
- Estevez Solis Ricardo
- Garcia Gonzalez Veronica
- Gillard Yann
- Gomez Ruiz Isabel
- Gonzalez Angulo Fernando
- Gonzalez Barrio Raul
- Guerrero Aguado Concepcion
- Kurcaloglu Dinc Berk
- Olea Vizmanos Amparo
- Pascual Velazquez Alfonso
- Robles Sanchez Alvaro
- Rosado Serrano Marco Antonio
- Saenz Berruga Ignacio
- Torres Bustos Vicente
- Vera Gavilan Pablo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35074 , F 159, S 8, H M 246057, I/A 178 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Empresa: ENGIE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Chatain Pierre
- De La Orden Glaria Felix Francisco
- Dominguez Fernando Tomas
- Fernandez Alonso Daniel
- Garcia Gonzalez Veronica
- Garcia Gracia Maria Isabel
- Gomez Ruiz Isabel
- Gonzalez Barrio Raul
- Hervas Zurita Montserrat
- Negueruela Samaniego Eduardo Gregorio
- Olea Vizmanos Amparo
- Ordoñez Solis Loreto
- Pascual Velazquez Alfonso
- Sanz Fernandez Angel
- Silveira Relanzon Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35074 , F 152, S 8, H M 246057, I/A 174 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Empresa: ENGIE ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Chatain Pierre
- Cortes Lerin Cristina
- Paiva Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35074 , F 151, S 8, H M 246057, I/A 173 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Empresa: ENGIE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Chatain Pierre
- De La Orden Glaria Felix Francisco
- Dominguez Fernando Tomas
- Fernandez Alonso Daniel
- Garcia Gonzalez Veronica
- Garcia Gracia Maria Isabel
- Gomez Ruiz Isabel
- Gonzalez Barrio Raul
- Hervas Zurita Montserrat
- Negueruela Samaniego Eduardo Gregorio
- Olea Vizmanos Amparo
- Ordoñez Solis Loreto
- Pascual Velazquez Alfonso
- Sanz Fernandez Angel
- Silveira Relanzon Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35074 , F 151, S 8, H M 246057, I/A 172 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Empresa: ENGIE CASTELNOU SL
Apoderado
- Chatain Pierre
- Paiva Gutierrez Vanessa
- Peleato Martin Carlos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35015 , F 63, S 8, H M 243879, I/A 88 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Empresa: ENGIE CARTAGENA SL
Apoderado
- Chatain Pierre
- Paiva Vanessa
- Peleato Martin Carlos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42780 , F 14, S 8, H M 552053, I/A 39 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Empresa: ENGIE ESPAÑA SL
Apoderado
- Archilla Pertierra Belen
- Chatain Pierre
- Cisneros Alonso Raquel
- Cosquer Alexandre Francis Gerard
- De La Orden Glaria Felix Francisco
- Del Castillo Cabanas Paula
- Dominguez Fernando Tomas
- Escolar Cocera Alberto
- Fernandez Alonso Daniel
- Fuentes Coso Fidel Antonio
- Garcia Gonzalez Veronica
- Garcia Gracia Maria Isabel
- Garcia Rodriguez Valentin
- Gomez Ruiz Isabel
- Gonzalez Barrio Raul
- Gonzalez Robleda Elena
- Hervas Zurita Montserrat
- Jacolin Etienne Jacques Andre
- Marti Egea Angel
- Mendez Delgado Erica
- Muñoz Seco Patricia Pilar
- Negueruela Samaniego Eduardo Gregorio
- Nieto Gutierrez Julio Cesar
- Olea Vizmanos Amparo
- Olivares Herraiz Maria Concepcion
- Ordoñez Solis Loreto
- Paiva Vanessa
- Pascual Velazquez Alfonso
- Penichet Prado Patricia
- Roldan Perez Juan Jose
- Sanz Fernandez Angel
- Silveira Relanzon Juan
- Sotomayor Nuñez Sara
- Torres Bustos Vicente
- Zahonero Carrasco Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35074 , F 147, S 8, H M 246057, I/A 167 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-28
Información de CHATAIN PIERRE
Mostramos los datos de CHATAIN PIERRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHATAIN PIERRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos