CORTIZO MELLA MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de CORTIZO MELLA MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE CORTIZO MELLA MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRES DIAZ SANJURJO Y BARRAL SLP | Administrador Solidario | 21/08/2018 | |
DESPACHO TORRES DIAZ Y CIA SL | Administrador Solidario | 16/11/2012 |
VINCULACIONES DE CORTIZO MELLA MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTIZO MELLA MARIA DEL PILAR
Empresa: TORTONI INVESTMENT SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TORTONI INVESTMENT SL
Nif:B70166368
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE A CORUÑA
Juez / Ponente:JOSE MARIA FERNANDEZ ABELLA
Fecha de Resolución:07/03/2016
Número Procedimiento Concursal:601/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3312
Libro:
0
Folio:
36
Hoja:
8-43799
Inscripción:
4
Fecha Inscripción20/04/2023
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 36, S 8, H C 43799, I/A 4 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-15
Empresa: CONFECCIONES GALIS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONFECCIONES GALIS SL
Nif:B15607443
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE A CORUÑA
Juez / Ponente:NURIA FACHAL NOGER
Fecha de Resolución:18/02/2021
Número Procedimiento Concursal:47/2021
Datos Registrales:
Tomo:
1929
Libro:
0
Folio:
47
Hoja:
8-18255
Inscripción:
6
Fecha Inscripción12/09/2022
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 47, S 8, H C 18255, I/A 6 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-15
Empresa: GRAFICAS ORZAN SL
Administrador Unico
- Cortizo Mella Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 205, S 8, H C 44797, I/A 3 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-15
Empresa: TORTONI INVESTMENT SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TORTONI INVESTMENT SL
Nif:B70166368
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE A CORUÑA
Juez / Ponente:JOSE MARIA FERNANDEZ ABELLA
Fecha de Resolución:07/03/2016
Número Procedimiento Concursal:601/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3312
Libro:
0
Folio:
36
Hoja:
8-43799
Inscripción:
2
Fecha Inscripción17/06/2021
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 36, S 8, H C 43799, I/A 2 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-15
Empresa: CONFECCIONES GALIS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONFECCIONES GALIS SL
Nif:B15607443
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE A CORUÑA
Juez / Ponente:NURIA FACHAL NOGER
Fecha de Resolución:18/02/2021
Número Procedimiento Concursal:47/2021
Datos Registrales:
Tomo:
1929
Libro:
0
Folio:
47
Hoja:
8-18255
Inscripción:
4
Fecha Inscripción22/04/2021
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 47, S 8, H C 18255, I/A 4 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ATLANTICA DE CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE SL
Nif:B15849722
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Cortizo Mella Maria Del Pilar Fernandez-obanza Carro Jaime
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Juez / Ponente:MARIA SALOME MARTINEZ BOUZAS
Fecha de Resolución:20/11/2019
Número Procedimiento Concursal:4/2017
Datos Registrales:
Tomo:
180
Libro:
0
Folio:
49
Hoja:
8-29635
Inscripción:
25
Fecha Inscripción14/02/2020
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 49, S 8, H SC 29635, I/A 25 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ATLANTICA DE CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE SL
Nif:B15849722
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Juez / Ponente:MARIA SALOME MARTINEZ BOUZAS
Fecha de Resolución:20/11/2019
Número Procedimiento Concursal:4/2017
Datos Registrales:
Tomo:
180
Libro:
0
Folio:
49
Hoja:
8-29635
Inscripción:
25
Fecha Inscripción14/02/2020
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 49, S 8, H SC 29635, I/A 25 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-15
Empresa: COMLARAMY SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMLARAMY SL
Nif:B27202381
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Número:2
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:15/12/2011
Número Procedimiento Concursal:517/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2206
Libro:
0
Folio:
163
Hoja:
8-21537
Inscripción:
11
Fecha Inscripción01/03/2019
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 163, S 8, H C 21537, I/A 11 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ATLANTICA DE CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE SL
Nif:B15849722
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Número:2
Juez / Ponente:ANA BARRAL PICADO
Fecha de Resolución:06/02/2017
Número Procedimiento Concursal:4/2017
Datos Registrales:
Tomo:
180
Libro:
0
Folio:
49
Hoja:
8-29635
Inscripción:
24
Fecha Inscripción16/11/2018
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 49, S 8, H SC 29635, I/A 24 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-15
Empresa: TORRES DIAZ SANJURJO Y BARRAL SLP
Administrador Solidario
- Cortizo Mella Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3436 , F 148, S 8, H C 48229, I/A 2 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-15
VER MAS ACTOS
Información de CORTIZO MELLA MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de CORTIZO MELLA MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTIZO MELLA MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos