CORTES MORA MARIA FRANCISCA
Informe ejecutivo de CORTES MORA MARIA FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORTES MORA MARIA FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORA VICENS SL | Administrador Unico | 17/10/2023 | |
MORA VICENS SL | Apoderado Solidario | 24/04/2012 |
VINCULACIONES DE CORTES MORA MARIA FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES MORA MARIA FRANCISCA
Empresa: MORA VICENS SL
Administrador Unico
- Cortes Mora Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 181, S 8, H PM 4973, I/A 19 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-07
Empresa: MORA VICENS SL
Administrador Unico
- Cortes Mora Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 181, S 8, H PM 4973, I/A 19 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-07
Empresa: MORA VICENS SL
Administrador Unico
- Cortes Mora Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 180, S 8, H PM 4973, I/A 17 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-07
Empresa: MORA VICENS SL
Administrador Unico
- Cortes Mora Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 180, S 8, H PM 4973, I/A 16 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-07
Empresa: MORA VICENS SL
Administrador Unico
- Cortes Mora Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 180, S 8, H PM 4973, I/A 16 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-07
Empresa: MORA VICENS SL
Administrador Unico
- Cortes Mora Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 179, S 8, H PM 4973, I/A 14 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-07
Empresa: MORA VICENS SL
Administrador Mancomunado
- Cardell Batle Luis
- Cortes Mora Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 179, S 8, H PM 4973, I/A 14 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-07
Empresa: MORA VICENS SL
Apoderado Solidario
- Cardell Batle Luis
- Cortes Mora Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 178, S 8, H PM 4973, I/A 13 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-07
Empresa: MORA VICENS SL
Apoderado Solidario
- Cardell Adrover Catalina Maria
- Cortes Mora Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 178, S 8, H PM 4973, I/A 12 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-07
Empresa: MORA VICENS SL
Administrador Mancomunado
- Cardell Batle Luis
- Cortes Mora Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 178, S 8, H PM 4973, I/A 11 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-07
VER MAS ACTOS
Información de CORTES MORA MARIA FRANCISCA
Mostramos los datos de CORTES MORA MARIA FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES MORA MARIA FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos