CARDELL BATLE LUIS
Informe ejecutivo de CARDELL BATLE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARDELL BATLE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORA VICENS SL | Apoderado | 30/11/2023 | |
MORA VICENS SL | Apoderado | 04/02/2020 | |
MORA VICENS SL | Apoderado | 08/10/2014 | |
MORA VICENS SL | Apoderado Solidario | 24/04/2012 |
VINCULACIONES DE CARDELL BATLE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDELL BATLE LUIS
Empresa: MORA VICENS SL
Apoderado
- Cardell Batle Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 181, S 8, H PM 4973, I/A 21 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-07
Empresa: MORA VICENS SL
Apoderado
- Cardell Batle Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 180, S 8, H PM 4973, I/A 18 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-07
Empresa: MORA VICENS SL
Apoderado
- Cardell Batle Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 179, S 8, H PM 4973, I/A 15 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-07
Empresa: MORA VICENS SL
Administrador Mancomunado
- Cardell Batle Luis
- Cortes Mora Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 179, S 8, H PM 4973, I/A 14 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-07
Empresa: MORA VICENS SL
Apoderado Solidario
- Cardell Batle Luis
- Cortes Mora Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 178, S 8, H PM 4973, I/A 13 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-07
Empresa: MORA VICENS SL
Administrador Mancomunado
- Cardell Batle Luis
- Cortes Mora Maria Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 178, S 8, H PM 4973, I/A 11 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-07
Información de CARDELL BATLE LUIS
Mostramos los datos de CARDELL BATLE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDELL BATLE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos