CORTES GARCIA MORENO MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de CORTES GARCIA MORENO MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORTES GARCIA MORENO MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPASA LIBROS SL | Apoderado Solidario | 19/02/2010 | 10/10/2018 |
ESPASA LIBROS SL | Apoderado Mancomunado | 19/02/2010 | 10/10/2018 |
ESPASA LIBROS SL | Apoderado | 13/03/2014 | |
ESPASA CALPE SA | Apoderado | 28/09/2010 |
VINCULACIONES DE CORTES GARCIA MORENO MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES GARCIA MORENO MARIA DEL PILAR
Empresa: ESPASA LIBROS SL
Apoderado
- Alonso Palma Angel Luis
- Badenes Del Rio Jesus
- Balsa Lopez Maria Cruz
- Castells Auleda Carme
- Cebrian Herranz David
- Cortes Garcia Moreno Maria Del Pilar
- Diaz Alvarez Roberto
- Elias Viñeta Luis
- Jimenez Gil Antonio
- Lara Garcia Jose
- Lara Garcia Marta
- Lopez Mateu Julio
- Marquez Rodriguez Eva
- Moreno Griñon Joaquin
- Ortiz Torras Luis
- Ortuño Romagosa Jorge
- Ramirez Valencia Alfonso
- Sellares Monros Francesc Xavier
- Semprun De Castellane Ana Rosa
- Sintes Riudavets Gabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44238 , F 37, S 8, H B 360448, I/A 26 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-08
Empresa: ESPASA CALPE SA
Apoderado
- Cortes Garcia Moreno Maria Del Pilar
- Delgado Lusson Nuria
- Perez Moral Acisclo
- Sandalinas Moliner Francisco
- Semprun De Castellane Ana Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20707 , F 130, S 8, H M 221801, I/A 159 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-28
Empresa: ESPASA LIBROS SL
Apoderado Mancomunado
- Alonso Palma Angel Luis
- Badenes Del Rio Jesus
- Balsa Lopez Maria Cruz
- Cebrian Herranz David
- Cortes Garcia Moreno Maria Del Pilar
- Cortina Navarro Salvador
- Diaz Alvarez Roberto
- Elias Viñeta Luis
- Fernandez Poyatos David
- Garay Vigon Rafael
- Lara Garcia Jose
- Lara Garcia Marta
- Marquez Rodriguez Eva
- Moreno Griñon Joaquin
- Ortuño Romagosa Jorge
- Ramirez Valencia Alfonso
- Sellares Monros Francesc Xavier
- Semprun De Castellane Ana Rosa
- Sintes Riudavets Gabino
Apoderado Solidario
- Alonso Palma Angel Luis
- Badenes Del Rio Jesus
- Balsa Lopez Maria Cruz
- Cebrian Herranz David
- Cortes Garcia Moreno Maria Del Pilar
- Cortina Navarro Salvador
- Diaz Alvarez Roberto
- Elias Viñeta Luis
- Fernandez Poyatos David
- Garay Vigon Rafael
- Lara Garcia Jose
- Lara Garcia Marta
- Marquez Rodriguez Eva
- Moreno Griñon Joaquin
- Ortuño Romagosa Jorge
- Ramirez Valencia Alfonso
- Sellares Monros Francesc Xavier
- Semprun De Castellane Ana Rosa
- Sintes Riudavets Gabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27402 , F 182, S 8, H M 493872, I/A 3 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-28
Información de CORTES GARCIA MORENO MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de CORTES GARCIA MORENO MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES GARCIA MORENO MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos