ESPASA LIBROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 662
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESPASA LIBROS SL
CIF B64777022
Capital Social 15190.0 Euros
Actividad Edición de libros
Fecha de Constitución 09/01/2008
Nombres Anteriores
- ALTAIR PLUS SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ESPASA LIBROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPASA LIBROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Silvela Laia | Apoderado | 13/06/2012 | 10/10/2018 |
Alonso Palma Angel Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/02/2014 | 10/10/2018 |
Alonso Palma Angel Luis | Apoderado Solidario | 19/02/2010 | 10/10/2018 |
Alonso Palma Angel Luis | Apoderado Mancomunado | 19/02/2010 | 10/10/2018 |
Alvarez De Toledo Elizalde Joaquin | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/03/2015 | 10/10/2018 |
Arroniz Morera De La Vall Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/02/2018 | 10/10/2018 |
Badenes Del Rio Jesus | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/02/2014 | 10/10/2018 |
Badenes Del Rio Jesus | Administrador Mancomunado | 06/07/2015 | 10/10/2018 |
Badenes Del Rio Jesus | Apoderado Solidario | 19/02/2010 | 10/10/2018 |
Badenes Del Rio Jesus | Apoderado Mancomunado | 19/02/2010 | 10/10/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESPASA LIBROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44238 , F 49, S 8, H B 360448, I/A 38 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44238 , F 47, S 8, H B 360448, I/A 37 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44238 , F 47, S 8, H B 360448, I/A 37 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44238 , F 46, S 8, H B 360448, I/A 36 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44238 , F 46, S 8, H B 360448, I/A 36 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44238 , F 42, S 8, H B 360448, I/A 35 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO,SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: EDITORIAL PLANETA S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44238 , F 42, S 8, H B 360448, I/A 34 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44238 , F 41, S 8, H B 360448, I/A 33 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44238 , F 40, S 8, H B 360448, I/A 32 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44238 , F 40, S 8, H B 360448, I/A 32 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08