CORRALES CASTRO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de CORRALES CASTRO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CORRALES CASTRO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROZUECA SL | Liquidador Solidario | 01/10/2018 | 01/10/2018 |
ROZUECA SL | Administrador Unico | 13/10/2015 | |
EL ARROYO SL | Administrador Unico | 15/09/2015 | |
HIJOS DE RAFAEL CORRALES SABORIDO SL | Administrador Solidario | 21/04/2012 | |
CENTRO COMERCIAL CORRALES SL | Administrador Solidario | 21/04/2012 |
VINCULACIONES DE CORRALES CASTRO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORRALES CASTRO JOSE ANTONIO
Empresa: ROZUECA SL
Liquidador Solidario
- Corrales Castro Alejandro
- Corrales Castro Jose Antonio
- Corrales Castro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1805 , F 216, S 8, H CA 32824, I/A 5 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-11
Empresa: ROZUECA SL
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
- Corrales Castro Alejandro
- Corrales Castro Jose Antonio
- Corrales Castro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1805 , F 216, S 8, H CA 32824, I/A 5 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-11
Empresa: ROZUECA SL
Administrador Unico
- Corrales Castro Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1805 , F 215, S 8, H CA 32824, I/A 3 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-11
Empresa: EL ARROYO SL
Administrador Unico
- Corrales Castro Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 28, S 8, H CA 32841, I/A 3 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-11
Empresa: CENTRO COMERCIAL CORRALES SL
Administrador Solidario
- Corrales Castro Alejandro
- Corrales Castro Jose Antonio
- Corrales Castro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 99, S 8, H CA 1333, I/A 7 (21/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-11
Empresa: HIJOS DE RAFAEL CORRALES SABORIDO SL
Administrador Solidario
- Corrales Castro Alejandro
- Corrales Castro Jose Antonio
- Corrales Castro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 52, S 8, H CA 4083, I/A 16 (21/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-11
Información de CORRALES CASTRO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de CORRALES CASTRO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORRALES CASTRO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos