CORRALES CASTRO ALEJANDRO
Informe ejecutivo de CORRALES CASTRO ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CORRALES CASTRO ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL ARROYO SL | Administrador Solidario | 15/09/2015 | 10/10/2019 |
ROZUECA SL | Administrador Solidario | 13/10/2015 | 01/10/2018 |
ROZUECA SL | Liquidador Solidario | 01/10/2018 | 01/10/2018 |
HIJOS DE RAFAEL CORRALES SABORIDO SL | Administrador Solidario | 21/04/2012 | |
CENTRO COMERCIAL CORRALES SL | Administrador Solidario | 21/04/2012 |
VINCULACIONES DE CORRALES CASTRO ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORRALES CASTRO ALEJANDRO
Empresa: EL ARROYO SL
Administrador Solidario
- Corrales Castro Alejandro
- Corrales Castro Manuel
- Corrales Ramirez Rafael
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 28, S 8, H CA 32841, I/A 4 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-11
Empresa: ROZUECA SL
Liquidador Solidario
- Corrales Castro Alejandro
- Corrales Castro Jose Antonio
- Corrales Castro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1805 , F 216, S 8, H CA 32824, I/A 5 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-11
Empresa: ROZUECA SL
Administrador Solidario
- Corrales Castro Alejandro
- Corrales Castro Manuel
- Corrales Ramirez Rafael
Liquidador Solidario
- Corrales Castro Alejandro
- Corrales Castro Jose Antonio
- Corrales Castro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1805 , F 216, S 8, H CA 32824, I/A 5 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-11
Empresa: ROZUECA SL
Administrador Solidario
- Corrales Castro Alejandro
- Corrales Castro Manuel
- Corrales Ramirez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1805 , F 215, S 8, H CA 32824, I/A 3 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-11
Empresa: EL ARROYO SL
Administrador Solidario
- Corrales Castro Alejandro
- Corrales Castro Manuel
- Corrales Ramirez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 28, S 8, H CA 32841, I/A 3 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-11
Empresa: CENTRO COMERCIAL CORRALES SL
Administrador Solidario
- Corrales Castro Alejandro
- Corrales Castro Jose Antonio
- Corrales Castro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 99, S 8, H CA 1333, I/A 7 (21/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-11
Empresa: HIJOS DE RAFAEL CORRALES SABORIDO SL
Administrador Solidario
- Corrales Castro Alejandro
- Corrales Castro Jose Antonio
- Corrales Castro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 52, S 8, H CA 4083, I/A 16 (21/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-11
Información de CORRALES CASTRO ALEJANDRO
Mostramos los datos de CORRALES CASTRO ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORRALES CASTRO ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos