CORONAS SABALLS MONICA
Informe ejecutivo de CORONAS SABALLS MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORONAS SABALLS MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOWA PHARMA INTERNATIONAL HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/11/2021 | |
TOWA PHARMACEUTICAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/11/2021 | |
ESTEVE PHARMACEUTICALS SA | Apoderado Solidario | 01/08/2018 |
VINCULACIONES DE CORONAS SABALLS MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORONAS SABALLS MONICA
Empresa: TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Basacoma Gutierrez-laraya Francisco
- Coronas Saballs Monica
- Nieto Cortadellas Josep
- Pi Cañete Oscar
- Vegas Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48043 , F 195, S 8, H B 287442, I/A 38 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Coronas Saballs Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47407 , F 135, S 8, H B 544451, I/A 13 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-08
Empresa: TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Coronas Saballs Monica
- Garcia Aparicio Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47040 , F 160, S 8, H B 287442, I/A 35 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-08
Empresa: PENSA PHARMA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Coronas Saballs Monica
- Garcia Aparicio Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11065, L 8343, F 183, S 8, H V 113136, I/A 64 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-46
Empresa: ESTEVE PHARMACEUTICALS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Basacoma Gutierrez-laraya Francisco
- Coronas Saballs Monica
- Nieto Cortadellas Josep
- Peix Gallofre David
- Pi Cardete Oscar
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47115 , F 132, S 8, H B 19079, I/A 210 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
Empresa: DOSE INNOVA SL
Administrador Solidario
Apoderado Mancomunado Solidario
- Coronas Saballs Monica
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47040 , F 154, S 8, H B 287442, I/A 28 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-08
Empresa: ESTEVE PHARMACEUTICALS SA
Apoderado Solidario
- Arias Carballo Maria Paz
- Basacoma Gutierrez Larraya Francesc
- Carlos Ramon Plata Salaman
- Coronas Saballs Monica
- Girona Campillo Daniel
- Joseph Carroll Sullivan
- Lacasa Pujado Maria Cinta
- Miracle Vazquez Pilar
- Montañes Serrano Amaya
- Muñoz Juan Luis
- Serveto Simi Miguel Jani
- Urbieta Portal Jose Luis
- Valls Gol Maria Dels Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45827 , F 63, S 8, H B 19079, I/A 193 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-08
Empresa: LABORATORIOS DEL DR ESTEVE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Coronas Saballs Monica
- Mark Nicholas Mayhew
- Parraga Tajuelo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44277 , F 20, S 8, H B 19079, I/A 154 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-08
Información de CORONAS SABALLS MONICA
Mostramos los datos de CORONAS SABALLS MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORONAS SABALLS MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos