BASACOMA GUTIERREZ-LARAYA FRANCISCO
Informe ejecutivo de BASACOMA GUTIERREZ-LARAYA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BASACOMA GUTIERREZ-LARAYA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/09/2019 | 27/12/2021 |
TOWA PHARMACEUTICAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/02/2014 | 11/11/2021 |
ESTEVE PHARMACEUTICALS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/03/2014 | 19/03/2020 |
VINCULACIONES DE BASACOMA GUTIERREZ-LARAYA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASACOMA GUTIERREZ-LARAYA FRANCISCO
Empresa: TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Basacoma Gutierrez-laraya Francisco
- Coronas Saballs Monica
- Nieto Cortadellas Josep
- Pi Cañete Oscar
- Vegas Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48043 , F 195, S 8, H B 287442, I/A 38 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
Empresa: PENSA PHARMA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Basacoma Gutierrez-laraya Francisco
- Garcia Aparicio Nuria
- Vegas Garcia Pablo
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11065, L 8343, F 188, S 8, H V 113136, I/A 68 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-46
Empresa: ESTEVE PHARMACEUTICALS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Basacoma Gutierrez-laraya Francisco
- Coronas Saballs Monica
- Nieto Cortadellas Josep
- Peix Gallofre David
- Pi Cardete Oscar
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47115 , F 132, S 8, H B 19079, I/A 210 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
Empresa: DOSE INNOVA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arias Carballo Paz
- Basacoma Gutierrez-laraya Francisco
- Castella Maymo Marta
- Fuertes Flores Miguel Jorge
- Gascon Roche Neus
- Girona Campillo Daniel
- Gistas Gil Sergio
- Leon Domingo Jorge
- Miracle Vazquez Pilar
- Nieto Cortadellas Josep
- Pi Cañete Oscar
- Serveto Simi Miguel Jani
- Urbieta Portal Jose Luis
- Valenti Vall Eduard
- Vegas Garcia Pablo
- Vincent Ruiz Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37096 , F 148, S 8, H B 287442, I/A 23 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-08
Empresa: LABORATORIOS DEL DR ESTEVE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Basacoma Gutierrez-laraya Francisco
- Lacasa Pujado Maria Cinta
- Peix Gallofre David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44277 , F 18, S 8, H B 19079, I/A 152 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-08
Empresa: PENSA PHARMA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Basacoma Gutierrez-laraya Francisco
- Garcia Aparicio Nuria
- Vegas Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8490, L 5780, F 221, S 8, H V 113136, I/A 21 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-46
Información de BASACOMA GUTIERREZ-LARAYA FRANCISCO
Mostramos los datos de BASACOMA GUTIERREZ-LARAYA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASACOMA GUTIERREZ-LARAYA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos