CORONADO LINARES MARIA ROSARIO
Informe ejecutivo de CORONADO LINARES MARIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORONADO LINARES MARIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORTEX CARTON SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/10/2023 | |
CANTERMA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/10/2023 |
VINCULACIONES DE CORONADO LINARES MARIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORONADO LINARES MARIA ROSARIO
Empresa: FORTEX CARTON SA
Apoderado
- Coronado Linares Maria Rosario
- Gomez Ballus Jordi
- Pascual Estruch Enric
- Petit Vilaro Carlos
- Tapia Soler Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43130 , F 164, S 8, H B 90025, I/A 48 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-08
Empresa: FORTEX CARTON SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Coronado Linares Maria Rosario
- Gomez Ballus Jordi
- Pascual Estruch Enrique
- Petit Bou Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43130 , F 163, S 8, H B 90025, I/A 47 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-08
Empresa: CANTERMA SL
Apoderado
- Coronado Linares Maria Rosario
- Gisbert Calvo Carlos
- Gomez Ballus Jordi
- Pascual Estruch Enric
- Petit Vilaro Carlos
- Tapia Soler Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42152 , F 54, S 8, H B 214183, I/A 13 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Empresa: CANTERMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Coronado Linares Maria Rosario
- Gomez Ballus Jordi
- Pascual Estruch Enrique
- Petit Bou Albert
- Petit Vilaro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42152 , F 52, S 8, H B 214183, I/A 12 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Empresa: CANTERMA SL
Apoderado
- Coronado Linares Maria Rosario
- Gisbert Calvo Carlos
- Gomez Ballus Jordi
- Pascual Estruch Enric
- Petit Vilaro Carlos
- Tapia Soler Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32525 , F 188, S 8, H B 214183, I/A 8 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-08
Empresa: CANTERMA SL
Apoderado
- Coronado Linares Maria Rosario
- Gisbert Calvo Carlos
- Gomez Ballus Jordi
- Pascual Estruch Enric
- Petit Vilaro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32525 , F 188, S 8, H B 214183, I/A 8 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-08
Empresa: FORTEX CARTON SA
Apoderado
- Coronado Linares Maria Rosario
- Gisbert Calvo Carlos
- Gomez Ballus Jordi
- Pascual Estruch Enric
- Petit Vilaro Carlos
- Tapia Soler Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31551 , F 148, S 8, H B 90025, I/A 38 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-08
Empresa: FORTEX CARTON SA
Apoderado
- Coronado Linares Maria Rosario
- Gisbert Calvo Carlos
- Gomez Ballus Jordi
- Pascual Estruch Enric
- Petit Vilaro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31551 , F 148, S 8, H B 90025, I/A 38 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-08
Información de CORONADO LINARES MARIA ROSARIO
Mostramos los datos de CORONADO LINARES MARIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORONADO LINARES MARIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos