COROMINAS VERDAGUER ANA
Informe ejecutivo de COROMINAS VERDAGUER ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COROMINAS VERDAGUER ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA | Secretario | 15/09/2016 | 31/01/2024 |
EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA | Consejero | 15/09/2016 | 31/01/2024 |
EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA | Apoderado Mancomunado | 28/01/2020 | 31/01/2024 |
EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA | Consejero | 26/03/2014 | 15/09/2016 |
EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA | Consejero | 27/10/2009 | 26/03/2014 |
VINCULACIONES DE COROMINAS VERDAGUER ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COROMINAS VERDAGUER ANA
Empresa: EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA
Apoderado Mancomunado
- Corominas Verdaguer Ana
- Costa Casellas Ana Maria
- Puig Ruiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34171 , F 147, S 8, H B 12380, I/A 24 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-08
Empresa: EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA
Consejero
- Corominas Verdaguer Ana
- Costa Casellas Ana Maria
- Puig Ruiz Maria Teresa
Presidente
Secretario
- Corominas Verdaguer Ana
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34171 , F 146, S 8, H B 12380, I/A 22 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-08
Empresa: EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA
Consejero
- Corominas Verdaguer Ana
- Costa Casellas Ana
- Gil Saenz Ana Maria
- Puig Ruiz Maria Teresa
- Vila Giralt Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34171 , F 146, S 8, H B 12380, I/A 22 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-08
Empresa: EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA
Consejero
- Corominas Verdaguer Ana
- Costa Casellas Ana
- Gil Saenz Ana Maria
- Puig Ruiz Maria Teresa
- Vila Giralt Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34171 , F 145, S 8, H B 12380, I/A 20 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-08
Empresa: EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA
Apoderado
Consejero
- Corominas Verdaguer Ana
- Costa Casellas Ana Maria
- Durany Pich Nuria
- Giner Sarobe Federico
- Vila Giralt Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34171 , F 145, S 8, H B 12380, I/A 20 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-08
Empresa: EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA
Consejero
- Corominas Verdaguer Ana
- Costa Casellas Ana Maria
- Durany Pich Nuria
- Giner Sarobe Federico
- Vila Giralt Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34171 , F 144, S 8, H B 12380, I/A 19 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-08
Información de COROMINAS VERDAGUER ANA
Mostramos los datos de COROMINAS VERDAGUER ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COROMINAS VERDAGUER ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos