CORDON VALDECANTOS MARIA ADORACION
Informe ejecutivo de CORDON VALDECANTOS MARIA ADORACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORDON VALDECANTOS MARIA ADORACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATERIALES Y COMPONENTES PARA TRANSPORTADORES SA | Consejero | 21/04/2016 | 20/12/2018 |
MATERIALES Y COMPONENTES PARA TRANSPORTADORES SA | Consejero | 20/06/2011 | 21/04/2016 |
MATERIALES Y COMPONENTES PARA TRANSPORTADORES SA | Consejero | 15/04/2009 | 20/06/2011 |
MATERIALES Y COMPONENTES PARA TRANSPORTADORES SA | Secretario | 15/04/2009 |
VINCULACIONES DE CORDON VALDECANTOS MARIA ADORACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORDON VALDECANTOS MARIA ADORACION
Consejero
- Cordon Valdecantos Maria Adoracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 2636, F 218, S 8, H V 44340, I/A 26 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-46
Consejero
- Bou Sanchez Manuel
- Bou Sanchez Maria Luisa
- Cordon Compañ Carolina
- Cordon Compañ Lucia
- Cordon Valdecantos Luis
- Cordon Valdecantos Maria Adoracion
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 2636, F 217, S 8, H V 44340, I/A 24 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-46
Consejero
- Bou Sanchez Manuel
- Bou Sanchez Maria Luisa
- Cordon Compañ Carolina
- Cordon Compañ Lucia
- Cordon Valdecantos Luis
- Cordon Valdecantos Maria Adoracion
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 2636, F 217, S 8, H V 44340, I/A 24 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 2636, F 215, S 8, H V 44340, I/A 19 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 2636, F 215, S 8, H V 44340, I/A 19 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 2636, F 213, S 8, H V 44340, I/A 15 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Cordon Valdecantos Maria Adoracion
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 2636, F 213, S 8, H V 44340, I/A 15 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-46
Información de CORDON VALDECANTOS MARIA ADORACION
Mostramos los datos de CORDON VALDECANTOS MARIA ADORACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORDON VALDECANTOS MARIA ADORACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos