BOU SANCHEZ MARIA LUISA
Informe ejecutivo de BOU SANCHEZ MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BOU SANCHEZ MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATERIALES Y COMPONENTES PARA TRANSPORTADORES SA | Vicepresidente | 28/07/2021 | |
MATERIALES Y COMPONENTES PARA TRANSPORTADORES SA | Consejero | 28/07/2021 | |
INVERSIONES ALPERA SL | Administrador Solidario | 07/06/2011 | |
INVERSIONES ALPERA SL | Apoderado Solidario | 16/06/2009 | |
INVERSIONES ALPERA SL | Apoderado Solidario | 19/01/2009 | |
MANUEL BOU SL | Consejero | 15/01/2009 |
VINCULACIONES DE BOU SANCHEZ MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOU SANCHEZ MARIA LUISA
Consejero
- Bou Sanchez Manuel
- Bou Sanchez Maria Luisa
- Cordon Compañ Carolina
- Cordon Compañ Lucia Amparo
- Cordon Valdecantos Luis
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Bou Sanchez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 2636, F 219, S 8, H V 44340, I/A 30 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-46
Consejero
- Bou Sanchez Manuel
- Bou Sanchez Maria Luisa
- Cordon Compañ Carolina
- Cordon Compañ Lucia
- Cordon Valdecantos Luis
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Bou Sanchez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 2636, F 219, S 8, H V 44340, I/A 30 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-46
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Bou Sanchez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 2636, F 217, S 8, H V 44340, I/A 24 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-46
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Bou Sanchez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 2636, F 217, S 8, H V 44340, I/A 24 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-46
Secretario
Vicepresidente
- Bou Sanchez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 2636, F 216, S 8, H V 44340, I/A 21 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 2636, F 215, S 8, H V 44340, I/A 19 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328, L 2636, F 215, S 8, H V 44340, I/A 19 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-46
Empresa: INVERSIONES ALPERA SL
Administrador Solidario
- Bou Sanchez Manuel
- Bou Sanchez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7983, L 5278, F 190, S 8, H V 100826, I/A 12 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-46
Empresa: INVERSIONES ALPERA SL
Administrador Mancomunado
- Bou Sanchez Manuel
- Bou Sanchez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7983, L 5278, F 190, S 8, H V 100826, I/A 12 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-46
Empresa: INVERSIONES ALPERA SL
Apoderado Solidario
- Bou Sanchez Manuel
- Bou Sanchez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7983, L 5278, F 189, S 8, H V 100826, I/A 8 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-46
VER MAS ACTOS
Información de BOU SANCHEZ MARIA LUISA
Mostramos los datos de BOU SANCHEZ MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOU SANCHEZ MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos