CORDOBA MORENA ANTONIO
Informe ejecutivo de CORDOBA MORENA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORDOBA MORENA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URALUR JARDINERIA Y PAISAJISMO SL | Socio Unico | 09/06/2011 | |
URALUR JARDINERIA Y PAISAJISMO SL | Administrador Unico | 09/06/2011 | |
AZC DISEÑO INTEGRAL DE ESPACIOS DE OCIO SL | Administrador Solidario | 06/05/2011 |
VINCULACIONES DE CORDOBA MORENA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORDOBA MORENA ANTONIO
Empresa: JARDINERIA HNOS CORDOBA SL
Administrador Unico
- Cordoba Morena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 133, S 8, H NA 33615, I/A 3 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-31
Empresa: JARDINERIA HNOS CORDOBA SL
Administrador Unico
- Cordoba Morena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 133, S 8, H NA 33615, I/A 2 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-31
Empresa: LIDERANDO INICIATIVAS COACHING SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 78, S 8, H NA 30462, I/A 4 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-31
Empresa: LIDERANDO INICIATIVAS COACHING SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 77, S 8, H NA 30462, I/A 3 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-31
Empresa: LIDERANDO INICIATIVAS COACHING SL
Administrador Mancomunado
- Carmona Oteiza Luis Jesus
- Cordoba Morena Antonio
- Diaz Palacios Guadalupe
- Roldan Marrodan Francisco Javier
- Vidal Velaz Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 77, S 8, H NA 30462, I/A 3 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-31
Empresa: ZAMARGUILEA & CORDOBA SL
Administrador Unico
- Cordoba Morena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 203, S 8, H NA 23829, I/A 2 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-31
Empresa: ZAMARGUILEA & CORDOBA SL
Administrador Solidario
- Cordoba Morena Antonio
- Zamarguilea Martinez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 203, S 8, H NA 23829, I/A 2 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-31
Empresa: ZAMARGUILEA & CORDOBA SL
Socio Único
- Cordoba Morena Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 203, S 8, H NA 23829, I/A 2 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-31
Administrador Solidario
- Cordoba Morena Antonio
- Zudaire Beltran Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1527 , F 203, S 8, H NA 30357, I/A 2 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-31
Administrador Solidario
- Cordoba Morena Antonio
- Zamarguilea Martinez Carmelo
- Zudaire Beltran Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1527 , F 203, S 8, H NA 30357, I/A 2 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-31
VER MAS ACTOS
Información de CORDOBA MORENA ANTONIO
Mostramos los datos de CORDOBA MORENA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORDOBA MORENA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos