CARMONA OTEIZA LUIS JESUS
Informe ejecutivo de CARMONA OTEIZA LUIS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARMONA OTEIZA LUIS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVATRES SL | Socio Unico | 22/03/2012 | |
NAVATRES SL | Administrador Unico | 20/06/2011 |
VINCULACIONES DE CARMONA OTEIZA LUIS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMONA OTEIZA LUIS JESUS
Empresa: CONATRES 3000 SL
Administrador Unico
- Carmona Oteiza Luis Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 159, S 8, H NA 23531, I/A 4 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-31
Empresa: LIDERANDO INICIATIVAS COACHING SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 78, S 8, H NA 30462, I/A 4 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-31
Empresa: CONATRES 3000 SL
Socio Único
- Carmona Oteiza Luis Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 158, S 8, H NA 23531, I/A 3 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-31
Empresa: NAVATRES SL
Socio Único
- Carmona Oteiza Luis Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 42, S 8, H NA 3055, I/A 13 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-31
Empresa: LIDERANDO INICIATIVAS COACHING SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 77, S 8, H NA 30462, I/A 3 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-31
Empresa: LIDERANDO INICIATIVAS COACHING SL
Administrador Mancomunado
- Carmona Oteiza Luis Jesus
- Cordoba Morena Antonio
- Diaz Palacios Guadalupe
- Roldan Marrodan Francisco Javier
- Vidal Velaz Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 77, S 8, H NA 30462, I/A 3 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-31
Empresa: CONATRES 3000 SL
Administrador Unico
- Carmona Oteiza Luis Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 158, S 8, H NA 23531, I/A 2 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-31
Empresa: CONATRES 3000 SL
Administrador Solidario
- Carmona Oteiza Luis Jesus
- Marquinez Cleix Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 158, S 8, H NA 23531, I/A 2 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-31
Empresa: NAVATRES SL
Administrador Unico
- Carmona Oteiza Luis Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 42, S 8, H NA 3055, I/A 12 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-31
Empresa: NAVATRES SL
Administrador Solidario
- Carmona Oteiza Luis Jesus
- Marquinez Cleix Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 42, S 8, H NA 3055, I/A 12 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-31
VER MAS ACTOS
Información de CARMONA OTEIZA LUIS JESUS
Mostramos los datos de CARMONA OTEIZA LUIS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMONA OTEIZA LUIS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos