CORBI LOPEZ JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de CORBI LOPEZ JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORBI LOPEZ JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS CORBI LOPEZ SL | Administrador Unico | 02/01/2018 | |
PROMOTORA DE MONOVAR SL | Consejero | 11/01/2012 | |
PROMOTORA DE MONOVAR SL | Apoderado Solidario | 22/12/2011 | |
PROMOTORA DE MONOVAR SL | Apoderado Mancomunado | 22/12/2011 |
VINCULACIONES DE CORBI LOPEZ JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORBI LOPEZ JUAN ANTONIO
Empresa: HERMANOS CORBI LOPEZ SL
Administrador Unico
- Corbi Lopez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4087 , F 176, S 8, H A 158041, I/A 1 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-03
Empresa: PROMOTORA DE MONOVAR SL
Consejero
- Corbi Lopez Ana Maria
- Corbi Lopez Juan Antonio
- Corbi Lopez Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 12, S 8, H A 12469, I/A 9 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-03
Empresa: PROMOTORA DE MONOVAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Corbi Berenguer Juan
- Corbi Lopez Ana Maria
- Corbi Lopez Juan Antonio
- Corbi Lopez Maria Dolores
- Lopez Piqueras Jeronima
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 12, S 8, H A 12469, I/A 9 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-03
Empresa: PROMOTORA DE MONOVAR SL
Apoderado Mancomunado
- Corbi Lopez Ana Maria
- Corbi Lopez Juan Antonio
- Corbi Lopez Maria Dolores
Apoderado Solidario
- Corbi Lopez Ana Maria
- Corbi Lopez Juan Antonio
- Corbi Lopez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 111, S 8, H A 12469, I/A 8 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-03
Información de CORBI LOPEZ JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de CORBI LOPEZ JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORBI LOPEZ JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos