CORBI LOPEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de CORBI LOPEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORBI LOPEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUAN CORBI E HIJOS SL | Secretario | 11/10/2022 | |
JUAN CORBI E HIJOS SL | Apoderado | 11/10/2022 | |
JUAN CORBI E HIJOS SL | Consejero Delegado Solidario | 11/10/2022 | |
PROMOTORA DE MONOVAR SL | Consejero | 11/01/2012 | |
PROMOTORA DE MONOVAR SL | Presidente | 11/01/2012 | |
PROMOTORA DE MONOVAR SL | Apoderado Solidario | 22/12/2011 | |
PROMOTORA DE MONOVAR SL | Apoderado Mancomunado | 22/12/2011 |
VINCULACIONES DE CORBI LOPEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORBI LOPEZ ANA MARIA
Empresa: JUAN CORBI E HIJOS SL
Apoderado
- Corbi Lopez Ana Maria
Consejero Delegado Solidario
- Corbi Lopez Ana Maria
Secretario
- Corbi Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525 , F 30, S 8, H A 69531, I/A 5 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-03
Empresa: PROMOTORA DE MONOVAR SL
Consejero
- Corbi Lopez Ana Maria
- Corbi Lopez Juan Antonio
- Corbi Lopez Maria Dolores
Presidente
- Corbi Lopez Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 12, S 8, H A 12469, I/A 9 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-03
Empresa: PROMOTORA DE MONOVAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Corbi Berenguer Juan
- Corbi Lopez Ana Maria
- Corbi Lopez Juan Antonio
- Corbi Lopez Maria Dolores
- Lopez Piqueras Jeronima
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 12, S 8, H A 12469, I/A 9 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-03
Empresa: PROMOTORA DE MONOVAR SL
Apoderado Mancomunado
- Corbi Lopez Ana Maria
- Corbi Lopez Juan Antonio
- Corbi Lopez Maria Dolores
Apoderado Solidario
- Corbi Lopez Ana Maria
- Corbi Lopez Juan Antonio
- Corbi Lopez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 111, S 8, H A 12469, I/A 8 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-03
Información de CORBI LOPEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de CORBI LOPEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORBI LOPEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos