COPETE GARCIA ANGEL
Informe ejecutivo de COPETE GARCIA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COPETE GARCIA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA VIRGEN DE LOS LLANOS SL | Soc.Prof. | 17/02/2009 |
VINCULACIONES DE COPETE GARCIA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COPETE GARCIA ANGEL
Empresa: CLINICA VIRGEN DE LOS LLANOS SLP
Administrador Mancomunado
- Atienzar Armero Angel
- Copete Garcia Angel
- Martinez Sanchez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963, L 727, F 129, S 8, H AB 3197, I/A 6 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-02
Empresa: ALBACETE BALOMPIE SA DEPORTIVA
Consejero
- Copete Garcia Angel
- Garcia Palazon Jose Vicente
- Gonzalez Cuenca Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 148, S 8, H AB 2059, I/A 47 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-02
Empresa: ALBACETE BALOMPIE SA DEPORTIVA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521, L 285, F 225, S 8, H AB 2059, I/A 43 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-136-02
Empresa: CLINICA VIRGEN DE LOS LLANOS SLP
Soc.Prof.
- Atienzar Armero Angel
- Copete Garcia Angel
- Martinez Sanchez Maria Jesus
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679, L 443, F 176, S 8, H AB 3197, I/A 4 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-02
Información de COPETE GARCIA ANGEL
Mostramos los datos de COPETE GARCIA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COPETE GARCIA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos