CONTRERAS ORTEGA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de CONTRERAS ORTEGA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CONTRERAS ORTEGA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TARANTO GESTION SL | Administrador Unico | 19/02/2021 | |
13 MAS 1 APARTMENTS CORDOBA SL | Administrador Mancomunado | 23/09/2019 | |
ARTUÑA SERVICIOS DE CONSTRUCCION SL | Administrador Unico | 23/05/2019 | |
CHART GESTION INTEGRAL DE CONSTRUCCION SL | Administrador Unico | 23/05/2019 | |
URBAN INFRAESTRUCTURAS G4 SL | Administrador Unico | 21/12/2011 | |
SEPRASA SL | Administrador Unico | 07/11/2011 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS ORTEGA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS ORTEGA FRANCISCO JAVIER
Empresa: TARANTO GESTION SL
Administrador Unico
- Contreras Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2773 , F 81, S 8, H CO 42049, I/A 1 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-14
Empresa: 13 MAS 1 APARTMENTS CORDOBA SL
Administrador Mancomunado
- Contreras Ortega Francisco Javier
- Gomez Laguna Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702 , F 91, S 8, H CO 40601, I/A 1 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-14
Administrador Unico
- Contreras Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2688 , F 121, S 8, H CO 40332, I/A 1 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-14
Administrador Unico
- Contreras Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2688 , F 111, S 8, H CO 40331, I/A 1 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-14
Empresa: GESTION URBANISTICA INNOVA SL
Administrador Mancomunado
- Contreras Ortega Francisco Javier
- Ruiz Lopez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1881 , F 105, S 8, H CO 23520, I/A 6 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-14
Administrador Mancomunado
- Contreras Ortega Francisco Javier
- Tripiana Linares Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1866 , F 5, S 8, H CO 23179, I/A 4 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-14
Empresa: RAUM INICIATIVAS SL
Administrador Mancomunado
- Aguilera Rodriguez Juan
- Contreras Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 144, S 8, H CO 25685, I/A 3 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-14
Empresa: GESTION URBANISTICA INNOVA SL
Administrador Mancomunado
- Contreras Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1881 , F 104, S 8, H CO 23520, I/A 3 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-14
Empresa: URBAN INFRAESTRUCTURAS G4 SL
Administrador Unico
- Contreras Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2164 , F 156, S 8, H CO 29627, I/A 3 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-14
Empresa: URBAN INFRAESTRUCTURAS G4 SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alvarez Jimenez Maria Luisa
- Cañete Rodriguez-sedano Praxedes Mateo
- Contreras Ortega Francisco Javier
- Diz Gonzalez Rafael Jose
- Gimenez Fuentes Guerra Pedro Miguel
- Santaolalla Sebastia Juan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2164 , F 156, S 8, H CO 29627, I/A 3 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-14
VER MAS ACTOS
Información de CONTRERAS ORTEGA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de CONTRERAS ORTEGA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS ORTEGA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos