AGUILERA RODRIGUEZ JUAN
Informe ejecutivo de AGUILERA RODRIGUEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUILERA RODRIGUEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION PATRIMONIAL JAR SL | Socio Unico | 29/02/2024 | |
GESTION PATRIMONIAL JAR SL | Administrador Unico | 29/02/2024 | |
MIJAS GESTION SL | Administrador Unico | 27/10/2021 |
VINCULACIONES DE AGUILERA RODRIGUEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILERA RODRIGUEZ JUAN
Empresa: GESTION PATRIMONIAL JAR SL
Administrador Unico
- Aguilera Rodriguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2954 , F 161, S 8, H CO 45843, I/A 1 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-14
Empresa: GESTION PATRIMONIAL JAR SL
Socio Único
- Aguilera Rodriguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2954 , F 161, S 8, H CO 45843, I/A 1 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-14
Empresa: MIJAS GESTION SL
Administrador Unico
- Aguilera Rodriguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6081, L 4988, F 136, S 8, H MA163418, I/A 1 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-29
Empresa: RAUM INICIATIVAS SL
Administrador Mancomunado
- Aguilera Rodriguez Juan
- Contreras Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 144, S 8, H CO 25685, I/A 3 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-14
Empresa: RAUM INICIATIVAS SL
Administrador Mancomunado
- Aguilera Rodriguez Juan
- Contreras Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 144, S 8, H CO 25685, I/A 2 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-14
Información de AGUILERA RODRIGUEZ JUAN
Mostramos los datos de AGUILERA RODRIGUEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILERA RODRIGUEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos