CONSELL COMARCAL DE L'URGELL
Informe ejecutivo de CONSELL COMARCAL DE L'URGELL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONSELL COMARCAL DE L'URGELL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URGELL NET SA | Presidente | 16/06/2021 | |
URGELL NET SA | Consejero | 16/06/2021 |
VINCULACIONES DE CONSELL COMARCAL DE L'URGELL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONSELL COMARCAL DE L'URGELL
Empresa: URGELL NET SA
Presidente
- Consell Comarcal De L'urgell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 83, S 8, H L 15758, I/A 22 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-25
Empresa: URGELL NET SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 111, S 8, H L 15758, I/A 25 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-25
Empresa: URGELL NET SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 83, S 8, H L 15758, I/A 22 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-25
Empresa: URGELL NET SA
Consejero
Presidente
- Consell Comarcal De L'urgell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 83, S 8, H L 15758, I/A 22 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-25
Empresa: URGELL NET SA
Consejero
Presidente
- Consell Comarcal De L'urgell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 73, S 8, H L 15758, I/A 19 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-25
Empresa: URGELL NET SA
Consejero
Presidente
- Consell Comarcal De L'urgell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 73, S 8, H L 15758, I/A 19 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-25
Empresa: URGELL NET SA
Consejero
Presidente
- Consell Comarcal De L'urgell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 72, S 8, H L 15758, I/A 16 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-25
Empresa: URGELL NET SA
Consejero
Presidente
- Consell Comarcal De L'urgell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 72, S 8, H L 15758, I/A 16 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-25
Información de CONSELL COMARCAL DE L'URGELL
Mostramos los datos de CONSELL COMARCAL DE L'URGELL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONSELL COMARCAL DE L'URGELL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos