AJUNTAMENT D'AGRAMUNT
Informe ejecutivo de AJUNTAMENT D'AGRAMUNT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE AJUNTAMENT D'AGRAMUNT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AJUNTAMENT D'AGRAMUNT
Empresa: URGELL NET SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 111, S 8, H L 15758, I/A 25 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-25
Empresa: URGELL NET SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 83, S 8, H L 15758, I/A 22 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-25
Empresa: URGELL NET SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 83, S 8, H L 15758, I/A 22 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-25
Empresa: URGELL NET SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 73, S 8, H L 15758, I/A 19 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-25
Empresa: URGELL NET SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 73, S 8, H L 15758, I/A 19 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-25
Empresa: URGELL NET SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 72, S 8, H L 15758, I/A 16 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-25
Empresa: URGELL NET SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 72, S 8, H L 15758, I/A 16 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-25
Información de AJUNTAMENT D'AGRAMUNT
Mostramos los datos de AJUNTAMENT D'AGRAMUNT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AJUNTAMENT D'AGRAMUNT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos