CONDOMINES LAGUARDA ALBERTO
Informe ejecutivo de CONDOMINES LAGUARDA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CONDOMINES LAGUARDA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL PIRVAL 2011 SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 03/05/2011 | |
COMERCIAL PIRVAL 2011 SL | Consejero | 03/05/2011 | |
TALLERS VALIRA SL | Consejero | 07/03/2011 |
VINCULACIONES DE CONDOMINES LAGUARDA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONDOMINES LAGUARDA ALBERTO
Empresa: VALIRA MOTORS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Condomines Laguarda Alberto
Consejero Delegado Solidario
- Condomines Laguarda Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 144, S 8, H L 16936, I/A 6 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-25
Empresa: TALLERS VALIRA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Condomines Laguarda Alberto
Consejero Delegado Solidario
- Condomines Laguarda Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890 , F 139, S 8, H L 15042, I/A 15 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-25
Empresa: VALIRA MOTORS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Condomines Laguarda Alberto
- Jimenez Perez Manuel
- Obiols Costa Jose
- Vilanova Serrano Jordi
Consejero Delegado Solidario
- Condomines Laguarda Alberto
- Jimenez Perez Manuel
- Obiols Costa Jose
- Vilanova Serrano Jordi
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 143, S 8, H L 16936, I/A 4 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-25
Empresa: VALIRA MOTORS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Condomines Laguarda Alberto
- Obiols Costa Jose
- Vilanova Mitjana Jose
Presidente
Secretario
- Condomines Laguarda Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 143, S 8, H L 16936, I/A 4 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-25
Empresa: TALLERS VALIRA SA
Consejero
- Condomines Laguarda Alberto
- Obiols Costa Jose
- Vilanova Mitjana Jose
- Vilanova Serrano Jordi
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 782 , F 211, S 8, H L 15042, I/A 13 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-25
Empresa: TALLERS VALIRA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Condomines Laguarda Alberto
- Jimenez Perez Manuel
- Obiols Costa Jose
- Vilanova Serrano Jordi
Consejero Delegado Solidario
- Condomines Laguarda Alberto
- Jimenez Perez Manuel
- Obiols Costa Jose
- Vilanova Serrano Jordi
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 782 , F 211, S 8, H L 15042, I/A 13 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-25
Empresa: TALLERS VALIRA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Condomines Laguarda Alberto
- Obiols Costa Jose
- Vilanova Serrano Jordi
Consejero Delegado Solidario
- Condomines Laguarda Alberto
- Obiols Costa Jose
- Vilanova Serrano Jordi
Secretario
- Condomines Laguarda Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 782 , F 211, S 8, H L 15042, I/A 13 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-25
Empresa: COMERCIAL PIRVAL 2011 SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Aztarain Zabaldica Antonio Carlos
- Calvet Sebastia Juan
- Casals Miquel Joan
- Condomines Laguarda Alberto
- Obiols Costa Jose
- Vilanova Serrano Jordi
Consejero
- Aztarain Zabaldica Antonio Carlos
- Calvet Sebastia Juan
- Casals Miquel Joan
- Condomines Laguarda Alberto
- Obiols Costa Jose
- Vilanova Serrano Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1268 , F 181, S 8, H L 25338, I/A 1 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-25
Empresa: TALLERS VALIRA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Condomines Laguarda Alberto
- Obiols Costa Jose
- Vilanova Serrano Jordi
Consejero Delegado Solidario
- Condomines Laguarda Alberto
- Obiols Costa Jose
- Vilanova Serrano Jordi
Consejero
- Condomines Laguarda Alberto
- Obiols Costa Jose
- Vilanova Mitjana Jose
- Vilanova Serrano Jordi
Presidente
Secretario
- Condomines Laguarda Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 782 , F 209, S 8, H L 15042, I/A 11 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-25
Empresa: TALLERS VALIRA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Condomines Laguarda Alberto
- Obiols Costa Jose
- Vilanova Serrano Jordi
Consejero
- Condomines Laguarda Alberto
- Obiols Costa Jose
- Vilanova Mitjana Jose
- Vilanova Serrano Jordi
Presidente
Secretario
- Condomines Laguarda Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 782 , F 209, S 8, H L 15042, I/A 11 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-25
VER MAS ACTOS
Información de CONDOMINES LAGUARDA ALBERTO
Mostramos los datos de CONDOMINES LAGUARDA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONDOMINES LAGUARDA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos