CASALS MIQUEL JOAN
Informe ejecutivo de CASALS MIQUEL JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASALS MIQUEL JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIRINEU AUTOMOCIO SA | Administrador Unico | 05/07/2023 | |
COMERCIAL PIRVAL 2011 SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 03/05/2011 | |
COMERCIAL PIRVAL 2011 SL | Consejero | 03/05/2011 |
VINCULACIONES DE CASALS MIQUEL JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASALS MIQUEL JOAN
Empresa: PIRINEU AUTOMOCIO SA
Administrador Unico
- Casals Miquel Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 185, S 8, H L 2150, I/A 14 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-25
Empresa: PIRINEU AUTOMOCIO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Aztarain Jo Antonio Carlos
- Casals Miquel Joan
Consejero
- Aztarain Jo Antonio Carlos
- Casals Miquel Joan
- Casals Ribera Juan
Presidente
Secretario
- Casals Miquel Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 185, S 8, H L 2150, I/A 14 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-25
Empresa: PIRINEU AUTOMOCIO SA
Consejero
Secretario
- Casals Miquel Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 184, S 8, H L 2150, I/A 13 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-25
Empresa: PIRINEU AUTOMOCIO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Aztarain Jo Antonio Carlos
- Casals Miquel Joan
Consejero
- Aztarain Jo Antonio Carlos
- Calvet Sebastia Juan
- Casals Miquel Joan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 184, S 8, H L 2150, I/A 12 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-25
Empresa: PIRINEU AUTOMOCIO SA
Consejero Delegado
- Aztarain Jo Antonio Carlos
- Casals Miquel Joan
Consejero
- Aztarain Jo Antonio Carlos
- Calvet Sebastia Juan
- Casals Miquel Joan
- Casals Ribera Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 184, S 8, H L 2150, I/A 12 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-25
Empresa: PIRINEU AUTOMOCIO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 183, S 8, H L 2150, I/A 11 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-25
Empresa: PIRINEU AUTOMOCIO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Aztarain Zabaldica Antonio Carlos
- Casals Miquel Joan
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 183, S 8, H L 2150, I/A 11 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-25
Empresa: PIRINEU AUTOMOCIO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Aztarain Zabaldica Antonio Carlos
- Casals Miquel Joan
Consejero
- Casals Miquel Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 183, S 8, H L 2150, I/A 10 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-25
Empresa: COMERCIAL PIRVAL 2011 SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1268 , F 181, S 8, H L 25338, I/A 1 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-25
Información de CASALS MIQUEL JOAN
Mostramos los datos de CASALS MIQUEL JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASALS MIQUEL JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos