CONDE SANCHEZ MANUEL JESUS
Informe ejecutivo de CONDE SANCHEZ MANUEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CONDE SANCHEZ MANUEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONDE DE CASTRO INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 13/12/2022 |
VINCULACIONES DE CONDE SANCHEZ MANUEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONDE SANCHEZ MANUEL JESUS
Empresa: CONDE DE CASTRO INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Castro Porres Cesar
- Conde Sanchez Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44386 , F 200, S 8, H M 782268, I/A 1 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Empresa: MAITITA CHILDREN SL
Administrador Unico
- Conde Sanchez Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3910 , F 162, S 8, H A 148012, I/A 2 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-03
Empresa: MAITITA CHILDREN SL
Administrador Unico
- Conde Sanchez Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3910 , F 162, S 8, H A 148012, I/A 1 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-03
Información de CONDE SANCHEZ MANUEL JESUS
Mostramos los datos de CONDE SANCHEZ MANUEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONDE SANCHEZ MANUEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos