CASTRO PORRES CESAR
Informe ejecutivo de CASTRO PORRES CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTRO PORRES CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONDE DE CASTRO INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 13/12/2022 |
VINCULACIONES DE CASTRO PORRES CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO PORRES CESAR
Empresa: CONDE DE CASTRO INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Castro Porres Cesar
- Conde Sanchez Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44386 , F 200, S 8, H M 782268, I/A 1 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Empresa: CASTRO Y MAYORAL 2019 SL
Administrador Solidario
- Castro Porres Cesar
- Oscar Mayoral Pahino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 171, S 8, H AV 6864, I/A 2 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-05
Empresa: CASA DE POSTAS ABULENSES SL
Apoderado
- Castro Porres Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174, L 132, F 136, S 8, H AV 3110, I/A 10 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-05
Empresa: CASTRO Y MAYORAL 2019 SL
Administrador Solidario
- Castro Porres Cesar
- Oscar Mayoral Pahino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 169, S 8, H AV 6864, I/A 1 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-05
Empresa: JULIAN CASTRO CASTRO SL
Liquidador
- Castro Porres Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80, L 38, F 183, S 8, H AV 462, I/A 7 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-05
Empresa: JULIAN CASTRO CASTRO SL
Administrador Unico
- Castro Porres Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80, L 38, F 183, S 8, H AV 462, I/A 7 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-05
Empresa: CASA DE POSTAS ABULENSES SL
Apoderado
- Castro Porres Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 101, L 59, F 83, S 8, H AV 3110, I/A 7 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-05
Empresa: JULIAN CASTRO CASTRO SL
Administrador Unico
- Castro Porres Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80, L 38, F 182, S 8, H AV 462, I/A 6 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-05
Información de CASTRO PORRES CESAR
Mostramos los datos de CASTRO PORRES CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO PORRES CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos