CONDE OJEA ROSA MARIA
Informe ejecutivo de CONDE OJEA ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONDE OJEA ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A PORTELIÑA SA | Consejero Delegado Solidario | 12/08/2024 | |
A PORTELIÑA SA | Secretario | 12/08/2024 | |
A PORTELIÑA SA | Consejero | 12/08/2024 | |
BECABE SA | Secretario | 01/08/2024 | |
BECABE SA | Consejero | 01/08/2024 | |
BECABE SA | Consejero Delegado Solidario | 01/08/2024 |
VINCULACIONES DE CONDE OJEA ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONDE OJEA ROSA MARIA
Empresa: A PORTELIÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
- Peña Rodriguez Antonio
Consejero
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
- Peña Rodriguez Antonio
Presidente
Secretario
- Conde Ojea Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 2062, I/A 8 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-32
Empresa: A PORTELIÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
- Peña Rodriguez Antonio
Consejero
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
- Peña Rodriguez Antonio
Presidente
Secretario
- Conde Ojea Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 2062, I/A 8 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-32
Empresa: BECABE SA
Consejero Delegado Solidario
- Conde Ojea Cristina
- Conde Ojea Maria Del Pilar
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
Consejero
- Conde Ojea Cristina
- Conde Ojea Maria Del Pilar
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
Presidente
Secretario
- Conde Ojea Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 2061, I/A 10 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-32
Empresa: BECABE SA
Consejero Delegado Solidario
- Conde Ojea Cristina
- Conde Ojea Maria Del Pilar
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
Consejero
- Conde Ojea Cristina
- Conde Ojea Maria Del Pilar
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
Presidente
Secretario
- Conde Ojea Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 2061, I/A 10 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-32
Empresa: BECABE SA
Consejero Delegado Solidario
- Conde Ojea Cristina
- Conde Ojea Maria Del Pilar
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
Consejero
- Conde Ojea Cristina
- Conde Ojea Maria Del Pilar
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
Presidente
Secretario
- Conde Ojea Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 101, S 8, H OR 2061, I/A 8 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-32
Empresa: BECABE SA
Consejero Delegado Solidario
- Conde Ojea Cristina
- Conde Ojea Maria Del Pilar
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
Consejero
- Conde Ojea Cristina
- Conde Ojea Maria Del Pilar
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
Presidente
Secretario
- Conde Ojea Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 101, S 8, H OR 2061, I/A 8 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-32
Empresa: A PORTELIÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
- Peña Rodriguez Antonio
Consejero
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
- Peña Rodriguez Antonio
Presidente
Secretario
- Conde Ojea Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 107, S 8, H OR 2062, I/A 6 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-32
Empresa: BECABE SA
Consejero Delegado Solidario
- Conde Ojea Cristina
- Conde Ojea Maria Del Pilar
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
Consejero
- Conde Ojea Cristina
- Conde Ojea Maria Del Pilar
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
Presidente
Secretario
- Conde Ojea Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 101, S 8, H OR 2061, I/A 7 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-32
Empresa: BECABE SA
Consejero Delegado Solidario
- Conde Ojea Cristina
- Conde Ojea Maria Del Pilar
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
Consejero
- Conde Ojea Cristina
- Conde Ojea Maria Del Pilar
- Conde Ojea Rosa Maria
- Ojea Alvarez Rocio
Presidente
Secretario
- Conde Ojea Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 100, S 8, H OR 2061, I/A 6 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-32
Información de CONDE OJEA ROSA MARIA
Mostramos los datos de CONDE OJEA ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONDE OJEA ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos