GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado | 12/07/2024 | |
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado | 17/06/2024 | |
CAPAC SERVICIOS SL | Apoderado | 12/11/2023 | |
LAMPAYA & BROWN SL | Administrador Solidario | 01/09/2023 | |
WORLDWIDE FISHING COMPANY SL | Apoderado Mancomunado | 10/12/2021 | |
EXPRESO GIJON POLA 2021 SL | Socio Unico | 23/06/2021 | |
EXPRESO GIJON POLA 2021 SL | Administrador Unico | 23/06/2021 | |
SOCIEDAD DE GARANTIAS AL PROPIETARIO SL | Apoderado | 07/09/2020 | |
BLUE WOLF INVESTMENTS SL | Apoderado | 24/06/2019 | |
BLUE WOLF INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 10/01/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado
- Aguilera Gonzalez Diana Elisa
- Amigo Pernas Sofia
- Aranda Medina Consuelo Maria
- Blasco Lleonart Maria Pilar
- Briones Duarte Yannik
- Cifres Garceran Ana Maria
- Diaz Furio Armando Miguel
- Gonzalez Gonzalez Patricia
- Gonzalez Ruiseco Sergio
- Hernandez Santaella Nieves
- Hidalgo Fernandez Mirian
- Isidoro Gil Javier
- Lopez Garcia Maria Jose
- Martin Martin Hilduara
- Meira Curbelo Laura
- Mesa Sanchez Alberto
- Moreno Sosa Maria De Los Angeles
- Morte Veron Jose Miguel
- Pedrosa Sanchez-mora Carlos Justo
- Rodriguez Barreira Xabier
- Serrano Balbuena Jose Francisco
- Unsuain Aguirrebeña Miren
- Vega-arango Alonso Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 155130, I/A 767 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
Apoderado
- Aldaz Garayoa Maria Isabel
- Escalona Perea Desire
- Fernandez Rojo Sergio
- Garcia Etxegarai German
- Gonzalez Gonzalez Patricia
- Gonzalez Ruiseco Sergio
- Gonzalez Santeiro Carmen
- Hidalgo Fernandez Mirian
- Lara Ramos Marina
- Palacio Garcia Monica
- Rivero Esteban Telmo
- Rodriguez Escudero Santiago
- Rodriguez Garcia Montserrat
- Suarez Suarez Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 155130, I/A 763 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: CAPAC SERVICIOS SL
Apoderado
- Gonzalez Gonzalez Patricia
- Illanes Araque Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14343 , F 212, S 8, H M 236732, I/A 4 (12/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
Empresa: LAMPAYA & BROWN SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Gonzalez Patricia
- Moreno Lampaya Maria Del Brezo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45663 , F 80, S 8, H M 802895, I/A 1 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-28
Empresa: MARKET QUIMIA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Gonzalez Patricia
- Iñarra Cabanillas Jesus-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42903 , F 44, S 8, H M 758450, I/A 2 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
Empresa: MARKET QUIMIA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Gonzalez Patricia
- Iñarra Cabanillas Jesus-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42903 , F 41, S 8, H M 758450, I/A 1 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-28
Empresa: WORLDWIDE FISHING COMPANY SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Rivera Laura
- Gonzalez Gonzalez Patricia
- Lopez Bugallo Natalia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4111, L 4111, F 23, S 8, H PO 59964, I/A 12 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-36
Empresa: EXPRESO GIJON POLA 2021 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Gonzalez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4452 , F 204, S 8, H AS 57981, I/A 1 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-33
Empresa: EXPRESO GIJON POLA 2021 SL
Socio Único
- Gonzalez Gonzalez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4452 , F 204, S 8, H AS 57981, I/A 1 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-33
Apoderado
- Gonzalez Gonzalez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40783 , F 52, S 8, H M 723531, I/A 2 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA
Mostramos los datos de GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos