CONCEPCION GOMEZ ALCAZAR
Informe ejecutivo de CONCEPCION GOMEZ ALCAZAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CONCEPCION GOMEZ ALCAZAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRAS ASTURIAS CUATRO SL | Administrador Concursal | 03/04/2012 |
VINCULACIONES DE CONCEPCION GOMEZ ALCAZAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONCEPCION GOMEZ ALCAZAR
Empresa: EUGENIO ESTRADA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EUGENIO ESTRADA SA
Nif:A30038491
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Concepcion Gomez Alcazar
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
Fecha de Resolución:17/11/2008
Número Procedimiento Concursal:569/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2110
Libro:
0
Folio:
191
Hoja:
8-1947
Inscripción:
27
Fecha Inscripción15/05/2019
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2110 , F 191, S 8, H MU 1947, I/A 27 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-30
Empresa: OBRAS ASTURIAS CUATRO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OBRAS ASTURIAS CUATRO SL
Nif:B30765572
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Concepcion Gomez Alcazar
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON
Fecha de Resolución:27/12/2011
Número Procedimiento Concursal:358/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1971
Libro:
0
Folio:
146
Hoja:
8-41281
Inscripción:
A
Fecha Inscripción03/04/2012
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 146, S 8, H MU 41281, I/A A (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-30
Información de CONCEPCION GOMEZ ALCAZAR
Mostramos los datos de CONCEPCION GOMEZ ALCAZAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONCEPCION GOMEZ ALCAZAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos