COLLINS KATHRYN S
Informe ejecutivo de COLLINS KATHRYN S
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COLLINS KATHRYN S
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABBOTT LABORATORIES SA | Apoderado Solidario | 15/01/2015 |
VINCULACIONES DE COLLINS KATHRYN S
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLLINS KATHRYN S
Empresa: BGP PRODUCTS OPERATIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 62, S 8, H M 588237, I/A 11 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-28
Empresa: ABBOTT LABORATORIES SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27495 , F 212, S 8, H M 28691, I/A 241 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
Empresa: BGP PRODUCTS OPERATIONS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 55, S 8, H M 588237, I/A 7 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Información de COLLINS KATHRYN S
Mostramos los datos de COLLINS KATHRYN S que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLLINS KATHRYN S, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos