BAREA GALAN PATRICIA
Informe ejecutivo de BAREA GALAN PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BAREA GALAN PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABBOTT LABORATORIES SA | Apoderado Mancomunado | 21/09/2021 | |
ABBOTT PRODUCTS (SPAIN) SL | Apoderado Solidario | 26/05/2021 | |
ABBOTT DORAL INVESTMENTS SL | Apoderado | 21/10/2020 | |
IGLOO ZONE SL | Apoderado Solidario | 04/08/2020 | |
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 31/07/2020 | |
ABBOTT LABORATORIES SA | Apoderado | 13/07/2020 | |
FARMACEUTICA MONT BLANC SL | Apoderado Solidario | 26/06/2020 | |
ABBOTT LABORATORIES SA | Vicesecretario No Consejero | 05/08/2019 | |
ABBOTT LABORATORIES SA | Apoderado | 05/08/2019 | |
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA | Apoderado | 21/06/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BAREA GALAN PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAREA GALAN PATRICIA
Apoderado Solidario
- Alvarez Giay Mabel Esther
- Barea Galan Patricia
- Gomez Acebo Calonje Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 13829, I/A 157 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-08
Empresa: ABBOTT LABORATORIES SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36762 , F 125, S 8, H M 28691, I/A 281 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-28
Empresa: ABBOTT LABORATORIES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Abad Lezcano Alberto Miguel
- Barea Galan Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36762 , F 125, S 8, H M 28691, I/A 281 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-28
Empresa: ABBOTT PRODUCTS (SPAIN) SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Giay Mabel Esther
- Barea Galan Patricia
- Gomez Acebo Calonje Pablo
- Jimenez Gonzalez Juan Antonio
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39466 , F 216, S 8, H M 657254, I/A 8 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Apoderado Solidario
- Alvarez Giay Mabel Esther
- Ayats Perez Arturo
- Barea Galan Patricia
- Gomez Acebo Calonje Pablo
- Leal Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46455 , F 134, S 8, H B 13829, I/A 139 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-08
Empresa: ALERE SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Giay Mabel Esther
- Ayats Perez Arturo
- Barea Galan Patricia
- Gomez Acebo Calonje Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44397 , F 79, S 8, H B 313215, I/A 51 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-08
Empresa: ABBOTT DORAL INVESTMENTS SL
Apoderado
- Alvarez Giay Mabel Esther
- Barea Galan Patricia
- Gomez Acebo Calonje Pablo
- Jimenez Gonzalez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36482 , F 166, S 8, H M 655417, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: IGLOO ZONE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47380 , F 111, S 8, H B 285654, I/A 24 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-08
Empresa: ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23945 , F 181, S 8, H M 17365, I/A 99 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Empresa: ABBOTT LABORATORIES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36762 , F 123, S 8, H M 28691, I/A 276 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
VER MAS ACTOS
Información de BAREA GALAN PATRICIA
Mostramos los datos de BAREA GALAN PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAREA GALAN PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos